1. septemberHolger Bonde træder ind i bestyrelsenC-Nation A/SHolger Bonde træder ind i bestyrelsen for C-Nation A/S.Se mere
1. septemberTroels Olsen træder ind i direktionenC-Nation A/STroels Olsen erstatter Nikolaj Langkilde Madsen i direktionen for C-Nation A/S efter en periode på 2 måneder. Holger Bonde er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. septemberÆndring i ejerkredsenC-Nation A/SHolger Bonde er ikke længere registreret som reel ejer af C-Nation A/S.Se mere
2. juliNikolaj Langkilde Madsen træder ind i direktionenC-Nation A/SNikolaj Langkilde Madsen erstatter Thor Laage-Petersen i direktionen for C-Nation A/S efter en periode på 1 år. Holger Bonde ejer 30% af virksomheden.Se mere
2. juliÆndring i ejerkredsenC-Nation A/SHolger Bonde forøger sit reelle ejerskab af C-Nation A/S.Se mere
8. december 2023Overskud på DKK 2,0 mio.Holger Bonde Holding ApSHolger Bonde Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Holger Bonde er adm. direktør i virksomheden.Se mere
25. september 2023Overskud på DKK 5,1 mio.Q-Nation A/SQ-Nation A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Holger Bonde ejer 30% af virksomheden.Se mere
25. september 2023Underskud på DKK 763.133 C-Nation A/SC-Nation A/S offentliggør regnskabet for perioden 4. november 2022 til 30. juni. Holger Bonde ejer 24% af virksomheden.Se mere
25. september 2023Overskud på DKK 918.487 Q-Nation Aarhus A/SQ-Nation Aarhus A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Holger Bonde ejer 25,5% af virksomheden.Se mere
15. februar 2023Thor Laage-Petersen træder ind i bestyrelsenC-Nation A/SThor Laage-Petersen erstatter Carsten Robert Brink i bestyrelsen for C-Nation A/S efter en periode på 3 måneder. Holger Bonde ejer 24% af virksomheden.Se mere
15. februar 2023Thor Laage-Petersen træder ind i direktionenC-Nation A/SThor Laage-Petersen erstatter Holger Bonde i direktionen for C-Nation A/S efter en periode på 3 måneder.Se mere
15. februar 2023Ændring i ejerkredsenC-Nation A/SHolger Bonde reducerer sit reelle ejerskab af C-Nation A/S.Se mere
24. januar 2023AdresseændringC-Nation A/SC-Nation A/S flytter til ny adresse i København V. Holger Bonde er medlem af direktionen.Se mere
15. november 2022Overskud på DKK 1,9 mio.Holger Bonde Holding ApSHolger Bonde Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Holger Bonde er adm. direktør i virksomheden.Se mere
4. november 2022StiftelseC-Nation A/SC-Nation A/S stiftes i branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Holger Bonde er medlem af direktionen.Se mere
26. september 2022Overskud på DKK 1,7 mio.Q-Nation Aarhus A/SQ-Nation Aarhus A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Holger Bonde ejer 25,5% af virksomheden.Se mere
26. september 2022Overskud på DKK 7,8 mio.Q-Nation A/SQ-Nation A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Holger Bonde ejer 30% af virksomheden.Se mere
26. januar 2022Ændring i ejerkredsenQ-Nation Aarhus A/SHolger Bonde reducerer sit reelle ejerskab af Q-Nation Aarhus A/S.Se mere
2. november 2021Overskud på DKK 1,8 mio.Holger Bonde Holding ApSHolger Bonde Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Holger Bonde er adm. direktør i virksomheden.Se mere
13. september 2021Overskud på DKK 683.335 Q-Nation Aarhus A/SQ-Nation Aarhus A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Holger Bonde ejer 27% af virksomheden.Se mere