25. februar 1999Hugo Skov Olsen forlader bestyrelsenJAN'S MØBLER AKTIESELSKABHugo Skov Olsen forlader bestyrelsen for JAN'S MØBLER AKTIESELSKAB efter en periode på 28 år.Se mere
13. marts 1998Regnskab for 1997 offentliggjortJAN'S MØBLER AKTIESELSKABJAN'S MØBLER AKTIESELSKAB offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Hugo Skov Olsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. marts 1997Regnskab for 1996 offentliggjortJAN'S MØBLER AKTIESELSKABJAN'S MØBLER AKTIESELSKAB offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Hugo Skov Olsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. april 1996Regnskab for 1995 offentliggjortJAN'S MØBLER AKTIESELSKABJAN'S MØBLER AKTIESELSKAB offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Hugo Skov Olsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. september 1970StiftelseJAN'S MØBLER AKTIESELSKABJAN'S MØBLER AKTIESELSKAB stiftes i branchen uoplyst. Hugo Skov Olsen er medlem af bestyrelsen.Se mere