IBAS - INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY OF SWITZERLAND ApS
IBAS - INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY OF SWITZERLAND ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Hung Tran Khac er adm. direktør i virksomheden.
IBAS - INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY OF SWITZERLAND ApS
IBAS - INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY OF SWITZERLAND ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Hung Tran Khac er adm. direktør i virksomheden.
Nyt navn: IBAS - INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY OF SWITZERLAND ApS
INTERNATIONAL BUSINESS UNIVERSITY OF SCANDINAVIA ApS
INTERNATIONAL BUSINESS UNIVERSITY OF SCANDINAVIA ApS skifter navn til IBAS - INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY OF SWITZERLAND ApS. Hung Tran Khac er adm. direktør i virksomheden.
INTERNATIONAL BUSINESS UNIVERSITY OF SCANDINAVIA ApS
INTERNATIONAL BUSINESS UNIVERSITY OF SCANDINAVIA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Hung Tran Khac er adm. direktør i virksomheden.