31. maj 2023Ændring i ejerkredsenINS-BYG ApSIb Nørregaard Sørensen er ikke længere registreret som reel ejer af INS-BYG ApS.Se mere
19. januar 2023Ib Nørregaard Sørensen forlader direktionenINS-BYG ApSIb Nørregaard Sørensen forlader direktionen for INS-BYG ApS efter en periode på 20 år.Se mere
19. januar 2023Ny status: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONINS-BYG ApSTidligere status: Normal. Ib Nørregaard Sørensen ejer 100% af virksomheden.Se mere
18. august 2022Overskud på DKK 43.529 INS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
8. september 2021Overskud på DKK 38.628 INS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
19. oktober 2020Overskud på DKK 75.008 INS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
28. november 2019Overskud på DKK 261.840 INS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
29. november 2018Underskud på DKK 328.920 INS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
29. november 2017Overskud på DKK 105.982 INS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
25. november 2016Underskud på DKK 99.876 INS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
23. november 2015Overskud på DKK 309.160 INS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
29. november 2014Overskud på DKK 90.831 INS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
26. november 2013Underskud på DKK 47.336 INS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
17. november 2012Overskud på DKK 39.383 INS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
9. november 2011Regnskab for 2011 offentliggjortINS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
11. november 2010Regnskab for 2010 offentliggjortINS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
30. oktober 2009Regnskab for 2009 offentliggjortINS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
13. oktober 2008Regnskab for 2008 offentliggjortINS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedINS-BYG ApSTidligere branche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
10. september 2007Regnskab for 2007 offentliggjortINS-BYG ApSINS-BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Ib Nørregaard Sørensen er medlem af direktionen.Se mere