18. januar 2007Niels Hoberg Olesen bliver ny bestyrelsesformandKJELLERUP VVS SERVICE A/SNiels Hoberg Olesen erstatter Ib Rass Hansen som bestyrelsesformand hos KJELLERUP VVS SERVICE A/S efter en periode på 2 år.Se mere
7. november 2006Regnskab for 2006 offentliggjortKJELLERUP VVS SERVICE A/SKJELLERUP VVS SERVICE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Ib Rass Hansen er formand for bestyrelsen.Se mere
21. september 2005Regnskab for 2005 offentliggjortKJELLERUP VVS SERVICE A/SKJELLERUP VVS SERVICE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Ib Rass Hansen er formand for bestyrelsen.Se mere
20. oktober 2004Regnskab for 2004 offentliggjortKJELLERUP VVS SERVICE A/SKJELLERUP VVS SERVICE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Ib Rass Hansen er formand for bestyrelsen.Se mere
23. september 2004Ib Rass Hansen træder ind i bestyrelsenKJELLERUP VVS SERVICE A/SIb Rass Hansen træder ind i bestyrelsen for KJELLERUP VVS SERVICE A/S.Se mere
23. september 2004Ny selskabsform: AktieselskabKJELLERUP VVS SERVICE A/SKJELLERUP VVS SERVICE ApS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til KJELLERUP VVS SERVICE A/S. Ib Rass Hansen er formand for bestyrelsen.Se mere