22. majÆndring i ejerkredsenChroff Consult Holding 2 ApSIda Ørduk Ramstad er ikke længere registreret som reel ejer af Chroff Consult Holding 2 ApS.Se mere
22. majStiftelseIda Ørduk Holding ApSIda Ørduk Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Ida Ørduk Ramstad er medlem af direktionen.Se mere
3. aprilStiftelseChroff Consult Holding 2 ApSChroff Consult Holding 2 ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Ida Ørduk Ramstad ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
26. oktober 2023Overskud på DKK 5,5 mio.CHROFF CONSULT HOLDING ApSCHROFF CONSULT HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ida Ørduk Ramstad ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
19. oktober 2022Overskud på DKK 1,7 mio.CHROFF CONSULT HOLDING ApSCHROFF CONSULT HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ida Ørduk Ramstad ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
18. november 2021Overskud på DKK 69 mio.CHROFF CONSULT HOLDING ApSCHROFF CONSULT HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ida Ørduk Ramstad ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
23. september 2020Overskud på DKK 6,0 mio.CHROFF CONSULT HOLDING ApSCHROFF CONSULT HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ida Ørduk Ramstad ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
24. september 2019Overskud på DKK 5,4 mio.CHROFF CONSULT HOLDING ApSCHROFF CONSULT HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Ida Ørduk Ramstad ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
16. november 2018Ændring i ejerkredsenCHROFF CONSULT HOLDING ApSIda Ørduk Ramstad registreret som reel ejer af CHROFF CONSULT HOLDING ApS.Se mere