30. november 2018 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerGNP Energy Danmark A/S Kent Marvin Eriksen Kvalvik er indtrådt i direktionen hos GNP Energy Danmark A/S i stedet for Ina Kjøller. Læs artikel
21. november 2018Kent Marvin Eriksen Kvalvik træder ind i direktionenGNP Energy Danmark A/SKent Marvin Eriksen Kvalvik erstatter Ina Kjøller i direktionen for GNP Energy Danmark A/S efter en periode på 2 år.Se mere
16. juni 2018Underskud på DKK 2,8 mio.GNP Energy Danmark A/SGNP Energy Danmark A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Ina Kjøller er medlem af direktionen.Se mere
9. januar 2018Nyt navn: GNP Energy Danmark A/SGNPower Danmark A/SGNPower Danmark A/S skifter navn til GNP Energy Danmark A/S. Ina Kjøller er medlem af direktionen.Se mere
28. november 2017AdresseændringGNPower Danmark A/SGNPower Danmark A/S flytter fra København K til Kgs. Lyngby. Ina Kjøller er medlem af direktionen.Se mere
6. juni 2017Underskud på DKK 207.513 GNPower Danmark A/SGNPower Danmark A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2016 til 31. december 2016. Ina Kjøller er medlem af direktionen.Se mere
11. januar 2017AdresseændringGNPower Danmark A/SGNPower Danmark A/S flytter fra Fredericia til København K. Ina Kjøller er medlem af direktionen.Se mere
9. januar 2017Heidi Kirkeberg træder ind i bestyrelsenGNPower Danmark A/SHeidi Kirkeberg erstatter Nils Morten Foss i bestyrelsen for GNPower Danmark A/S efter en periode på 3 måneder. Ina Kjøller er medlem af direktionen.Se mere
9. januar 2017Ina Kjøller træder ind i direktionenGNPower Danmark A/SIna Kjøller erstatter Nils Morten Foss i direktionen for GNPower Danmark A/S efter en periode på 3 måneder.Se mere