25. juniOverskud på DKK 18.952 Inanna Medical Services ApSInanna Medical Services ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 31. december 2023. Inanna Pia Weiss er medlem af direktionen.Se mere
18. juniUnderskud på DKK 25 I.Weiss Holding ApSI.Weiss Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Inanna Pia Weiss er medlem af direktionen.Se mere
22. aprilUnderskud på DKK 1,5 mio.Skinderella ApSSkinderella ApS offentliggør regnskabet for perioden 22. maj 2023 til 31. december 2023. Inanna Pia Weiss er adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. martsAnna Josephine Elonsdotter Borg forlader direktionenSkinderella ApSAnna Josephine Elonsdotter Borg forlader direktionen for Skinderella ApS efter en periode på 9 måneder. Inanna Pia Weiss er fortsat adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. martsInanna Pia Weiss bliver adm. direktørSkinderella ApSInanna Pia Weiss erstatter Magnus Gustav Jansson som adm. direktør i Skinderella ApS.Se mere
1. martsÆndring i ejerkredsenSkinderella ApSInanna Pia Weiss registreret som reel ejer af Skinderella ApS.Se mere
1. martsNyt navn: Skinderella ApSDiagnostiskt Centrum Hud Danmark ApSDiagnostiskt Centrum Hud Danmark ApS skifter navn til Skinderella ApS. Inanna Pia Weiss er adm. direktør i virksomheden.Se mere
29. juni 2023Overskud på DKK 546.945 I.Weiss Holding ApSI.Weiss Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Inanna Pia Weiss er medlem af direktionen.Se mere
3. december 2022Inanna Pia Weiss forlader bestyrelsenHudkræftklinikken.dk ApSInanna Pia Weiss forlader bestyrelsen for Hudkræftklinikken.dk ApS efter en periode på 6 år.Se mere
23. november 2022 · VORES GentofteNye virksomheder i Gentofte i sidste månedInanna Medical Services ApS , Høeghsmindevej 5, 1., 2820 Gentofte Inanna Medical Services ApS tilhører branchen Praktiserende speciallæger og er ejet samt ledet af Inanna Pia Weiss. Læs artikel
1. oktober 2022StiftelseInanna Medical Services ApSInanna Medical Services ApS stiftes i branchen praktiserende speciallæger. Inanna Pia Weiss er medlem af direktionen.Se mere
1. september 2022Ændring i ejerkredsenHudkræftklinikken.dk ApSInanna Pia Weiss er ikke længere registreret som reel ejer af Hudkræftklinikken.dk ApS.Se mere
28. juni 2022Overskud på DKK 113.912 I.Weiss Holding ApSI.Weiss Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Inanna Pia Weiss er medlem af direktionen.Se mere
25. maj 2022Overskud på DKK 557.379 Hudkræftklinikken.dk ApSHudkræftklinikken.dk ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Inanna Pia Weiss ejer 28,7% af virksomheden.Se mere
24. juni 2021Regnskab for 2020 omgjortI.Weiss Holding ApSI.Weiss Holding ApS omgør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Inanna Pia Weiss er medlem af direktionen.Se mere
22. juni 2021Underskud på DKK 239 I.Weiss Holding ApSI.Weiss Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Inanna Pia Weiss er medlem af direktionen.Se mere
26. marts 2021Overskud på DKK 166.791 Hudkræftklinikken.dk ApSHudkræftklinikken.dk ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Inanna Pia Weiss ejer 28,7% af virksomheden.Se mere
1. september 2020Underskud på DKK 127 I.Weiss Holding ApSI.Weiss Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Inanna Pia Weiss er medlem af direktionen.Se mere
14. april 2020Underskud på DKK 819.454 Hudkræftklinikken.dk ApSHudkræftklinikken.dk ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Inanna Pia Weiss ejer 28,7% af virksomheden.Se mere
22. september 2019Regnskab for 2018 omgjortHudkræftklinikken.dk ApSHudkræftklinikken.dk ApS omgør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Inanna Pia Weiss ejer 28,7% af virksomheden.Se mere