5. april 2004Inge Laurentia Søbjerg forlader direktionenAL-SVEJS ApSInge Laurentia Søbjerg forlader direktionen for AL-SVEJS ApS efter en periode på 5 år.Se mere
2. februar 2004Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGAL-SVEJS ApSTidligere status: Normal. Inge Laurentia Søbjerg er medlem af direktionen.Se mere
20. december 2002Regnskab for 2002 offentliggjortAL-SVEJS ApSAL-SVEJS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Inge Laurentia Søbjerg er medlem af direktionen.Se mere
2. januar 2002Regnskab for 2001 offentliggjortAL-SVEJS ApSAL-SVEJS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Inge Laurentia Søbjerg er medlem af direktionen.Se mere
9. februar 2001AdresseændringAL-SVEJS ApSAL-SVEJS ApS flytter fra Gentofte til Søborg. Inge Laurentia Søbjerg er medlem af direktionen.Se mere
22. december 2000Regnskab for 2000 offentliggjortAL-SVEJS ApSAL-SVEJS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Inge Laurentia Søbjerg er medlem af direktionen.Se mere
30. december 1999Regnskab for 1999 offentliggjortAL-SVEJS ApSAL-SVEJS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Inge Laurentia Søbjerg er medlem af direktionen.Se mere
24. juni 1999Inge Laurentia Søbjerg træder ind i direktionenAL-SVEJS ApSInge Laurentia Søbjerg erstatter Niels Erling Olsen i direktionen for AL-SVEJS ApS efter en periode på 10 år.Se mere