31. december 2000Inge Margrete Valente forlader bestyrelsenANGELO KØLETEKNIK A/SInge Margrete Valente forlader bestyrelsen for ANGELO KØLETEKNIK A/S efter en periode på 25 år.Se mere
11. maj 2000Regnskab for 1999 offentliggjortANGELO KØLETEKNIK A/SANGELO KØLETEKNIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Inge Margrete Valente er formand for bestyrelsen.Se mere
12. april 1999Regnskab for 1998 offentliggjortANGELO KØLETEKNIK A/SANGELO KØLETEKNIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Inge Margrete Valente er formand for bestyrelsen.Se mere
2. juni 1998Regnskab for 1997 offentliggjortANGELO KØLETEKNIK A/SANGELO KØLETEKNIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Inge Margrete Valente er formand for bestyrelsen.Se mere
19. juni 1997Regnskab for 1996 offentliggjortANGELO KØLETEKNIK A/SANGELO KØLETEKNIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Inge Margrete Valente er formand for bestyrelsen.Se mere
21. juni 1996Regnskab for 1995 offentliggjortANGELO KØLETEKNIK A/SANGELO KØLETEKNIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Inge Margrete Valente er formand for bestyrelsen.Se mere
28. juli 1988Nyt navn: ANGELO KØLETEKNIK A/SKIM ANGELO VALENTE ApSKIM ANGELO VALENTE ApS skifter navn til ANGELO KØLETEKNIK A/S. Inge Margrete Valente er formand for bestyrelsen.Se mere
27. juli 1988Inge Margrete Valente forlader direktionenKIM ANGELO VALENTE ApSInge Margrete Valente forlader direktionen for KIM ANGELO VALENTE ApS efter en periode på 13 år.Se mere
15. december 1975StiftelseKIM ANGELO VALENTE ApSKIM ANGELO VALENTE ApS stiftes i branchen fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug. Inge Margrete Valente er medlem af direktionen.Se mere