STEVNS ANLÆG OG BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Ingeborg Margareth Leopoldine Storm er medlem af direktionen.
STEVNS ANLÆG OG BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Ingeborg Margareth Leopoldine Storm er medlem af direktionen.
STEVNS ANLÆG OG BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Ingeborg Margareth Leopoldine Storm er medlem af direktionen.
STEVNS ANLÆG OG BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Ingeborg Margareth Leopoldine Storm er medlem af direktionen.
STEVNS ANLÆG OG BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Ingeborg Margareth Leopoldine Storm er medlem af direktionen.
STEVNS ANLÆG OG BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2009 til 31. december 2010. Ingeborg Margareth Leopoldine Storm er medlem af direktionen.
Stanny Bruno Storm forlader direktionen for STAN TRADING FYRVÆRKERI IMPORT ApS efter en periode på 10 år. Ingeborg Margareth Leopoldine Storm er medlem af direktionen.