22. december 1999Ingemar Frid forlader bestyrelsenSITAB ApSIngemar Frid forlader bestyrelsen for SITAB ApS efter en periode på 3 år.Se mere
22. december 1999Ingemar Frid forlader direktionenSITAB ApSIngemar Frid forlader direktionen for SITAB ApS efter en periode på 3 år.Se mere
3. november 1999Regnskab for 1999 offentliggjortSITAB ApSSITAB ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Ingemar Frid er medlem af direktionen.Se mere
20. oktober 1999AdresseændringSITAB ApSSITAB ApS flytter til ny adresse i Hillerød. Ingemar Frid er medlem af direktionen.Se mere
3. december 1998Regnskab for 1998 offentliggjortSITAB ApSSITAB ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Ingemar Frid er medlem af direktionen.Se mere
23. december 1997Regnskab for 1997 offentliggjortSITAB ApSSITAB ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 30. juni. Ingemar Frid er medlem af direktionen.Se mere
25. november 1997Åke Olof Sterner forlader bestyrelsenSITAB ApSÅke Olof Sterner forlader bestyrelsen for SITAB ApS efter en periode på 12 år. Ingemar Frid er medlem af direktionen.Se mere
25. november 1997Åke Olof Sterner forlader direktionenSITAB ApSÅke Olof Sterner forlader direktionen for SITAB ApS efter en periode på 12 år. Ingemar Frid er medlem af direktionen.Se mere
15. november 1996Ingemar Frid træder ind i bestyrelsenSITAB ApSIngemar Frid træder ind i bestyrelsen for SITAB ApS.Se mere
15. november 1996Ingemar Frid træder ind i direktionenSITAB ApSIngemar Frid erstatter Marie Charlotte Sterner i direktionen for SITAB ApS efter en periode på 11 år.Se mere