8. majOverskud på DKK 99.430 Rustfri Service A/SRustfri Service A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Inger Lise Christensen ejer 45,7% af virksomheden.Se mere
19. december 2023Underskud på DKK 234.861 IBUS INNOVATION A/SIBUS INNOVATION A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Inger Lise Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. december 2023Overskud på DKK 7.703 BB SEE A/SBB SEE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Inger Lise Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
9. juni 2023Overskud på DKK 39.701 Rustfri Service A/SRustfri Service A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Inger Lise Christensen ejer 45,7% af virksomheden.Se mere
19. oktober 2022Ændring i ejerkredsenSICCO K/SInger Lise Christensen er ikke længere registreret som reel ejer af SICCO K/S.Se mere
29. september 2022Underskud på DKK 1,8 mio.IBUS INNOVATION A/SIBUS INNOVATION A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Inger Lise Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. september 2022Overskud på DKK 2.044 BB SEE A/SBB SEE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Inger Lise Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. maj 2022Overskud på DKK 598.111 Rustfri Service A/SRustfri Service A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Inger Lise Christensen ejer 45,7% af virksomheden.Se mere
14. marts 2022Overskud på DKK 67.192 SICCO K/SSICCO K/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Inger Lise Christensen ejer 100% af virksomheden.Se mere
1. november 2021Underskud på DKK 5,5 mio.IBUS INNOVATION A/SIBUS INNOVATION A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Inger Lise Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. november 2021Underskud på DKK 6.668 BB SEE A/SBB SEE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Inger Lise Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. april 2021Overskud på DKK 50.033 SICCO K/SSICCO K/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Inger Lise Christensen ejer 100% af virksomheden.Se mere
23. april 2021Overskud på DKK 3.837 Rustfri Service A/SRustfri Service A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Inger Lise Christensen ejer 45,7% af virksomheden.Se mere
11. januar 2021Birgitte Holm Christensen bliver ny bestyrelsesformandRustfri Service A/SBirgitte Holm Christensen erstatter Børge Holm Christensen som bestyrelsesformand hos Rustfri Service A/S efter en periode på 2 år. Inger Lise Christensen ejer 45,7% af virksomheden.Se mere
15. december 2020Underskud på DKK 321.040 IBUS INNOVATION A/SIBUS INNOVATION A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Inger Lise Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. december 2020Overskud på DKK 610.008 BB SEE A/SBB SEE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Inger Lise Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. december 2020Ændring i ejerkredsenSICCO K/SInger Lise Christensen registreret som reel ejer af SICCO K/S.Se mere
3. december 2020Ændring i ejerkredsenRustfri Service A/SInger Lise Christensen registreret som reel ejer af Rustfri Service A/S.Se mere
30. november 2020Inger Lise Christensen træder ind i bestyrelsenBB SEE A/SInger Lise Christensen erstatter Børge Holm Christensen i bestyrelsen for BB SEE A/S efter en periode på 6 år.Se mere
30. november 2020Inger Lise Christensen træder ind i bestyrelsenIBUS INNOVATION A/SInger Lise Christensen erstatter Børge Holm Christensen i bestyrelsen for IBUS INNOVATION A/S efter en periode på 14 år.Se mere