7. september 1993Torsten Krüger Wegener forlader direktionenINVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApSTorsten Krüger Wegener forlader direktionen for INVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApS efter en periode på 7 år.
7. september 1993Ny status: TVANGSOPLØSTINVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning.
15. juni 1993Flere forlader bestyrelsenINVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApS3 medlemmer forlader bestyrelsen for INVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApS.Kai Kilmèr Dan HoffmanForlader efter en periode på 6 årLissie JensenForlader efter en periode på 6 årSusanne Sølberg HoffmanForlader efter en periode på 6 år
15. juni 1993Kai Kilmèr Dan Hoffman forlader direktionenINVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApSKai Kilmèr Dan Hoffman forlader direktionen for INVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApS efter en periode på 6 år.
15. juni 1993Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGINVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApSTidligere status: Normal.
20. august 1991Flere forlader bestyrelsenINVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApS3 medlemmer forlader bestyrelsen for INVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApS.Frans Henrik ZakrissonForlader efter en periode på 4 årSøren HolmvangForlader efter en periode på 4 årTorsten Krüger WegenerForlader efter en periode på 4 år
20. august 1991Søren Holmvang forlader direktionenINVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApSSøren Holmvang forlader direktionen for INVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApS efter en periode på 4 år.
7. september 1990Ny selskabsform: AnpartsselskabINVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApSINVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApS skifter selskabsform.FraA/STilApS
14. august 1990Nyt navn: INVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApSINVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 A/SINVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 A/S skifter navn til INVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 ApS.
11. januar 1990Nyt navn: INVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 A/SRED/GREEN OF SCANDINAVIA A/SRED/GREEN OF SCANDINAVIA A/S skifter navn til INVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 1989 A/S.
10. januar 1990Flere forlader bestyrelsenRED/GREEN OF SCANDINAVIA A/S3 medlemmer forlader bestyrelsen for RED/GREEN OF SCANDINAVIA A/S.Bent KrebsForlader efter en periode på 3 årFlemming BachForlader efter en periode på 3 årJørgen Christian HattForlader efter en periode på 3 år
10. januar 1990Jørn Senger forlader direktionenRED/GREEN OF SCANDINAVIA A/SJørn Senger forlader direktionen for RED/GREEN OF SCANDINAVIA A/S efter en periode på 3 år.
29. april 1988Nyt navn: RED/GREEN OF SCANDINAVIA A/SB. KREBS SPORTSWEAR A/SB. KREBS SPORTSWEAR A/S skifter navn til RED/GREEN OF SCANDINAVIA A/S.
12. januar 1988Ny selskabsform: AktieselskabB. KREBS SPORTSWEAR A/SB. KREBS SPORTSWEAR A/S skifter selskabsform.Fra–TilA/S
25. august 1987Nyt navn: B. KREBS SPORTSWEAR A/SApS SMBK NR. 1405ApS SMBK NR. 1405 skifter navn til B. KREBS SPORTSWEAR A/S.
24. august 1987Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader bestyrelsenApS SMBK NR. 1405Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader bestyrelsen for ApS SMBK NR. 1405 efter en periode på 6 måneder.
24. august 1987Susanne Saul Stakemann forlader direktionenApS SMBK NR. 1405Susanne Saul Stakemann forlader direktionen for ApS SMBK NR. 1405 efter en periode på 6 måneder.
1. marts 1987StiftelseApS SMBK NR. 1405ApS SMBK NR. 1405 stiftes i 1987.Adressec/o A/S af 17.4.l988Dr. Tværgade 61022 København KPersonerJørn SengerDirektørKai Kilmèr Dan HoffmanDirektør, bestyrelsesmedlemSusanne Saul StakemannDirektørSøren HolmvangDirektør, bestyrelsesmedlemTorsten Krüger WegenerDirektør, bestyrelsesmedlemBent KrebsBestyrelsesmedlemFlemming BachBestyrelsesmedlemFrans Henrik ZakrissonBestyrelsesmedlemJørgen Christian HattBestyrelsesmedlemLissie JensenBestyrelsesmedlemPer Emil Hasselbalch StakemannBestyrelsesmedlemSusanne Sølberg HoffmanBestyrelsesmedlem