26. september 2022Jacob Sigtenborg Iversen forlader direktionenBRYDEBÆK GRUPPEN ApSJacob Sigtenborg Iversen forlader direktionen for BRYDEBÆK GRUPPEN ApS efter en periode på 4 år.Se mere
26. september 2022Ændring i ejerkredsenBRYDEBÆK GRUPPEN ApSJacob Sigtenborg Iversen er ikke længere registreret som reel ejer af BRYDEBÆK GRUPPEN ApS.Se mere
30. juni 2022Underskud på DKK 120.311 BRYDEBÆK GRUPPEN ApSBRYDEBÆK GRUPPEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Jacob Sigtenborg Iversen er medlem af direktionen.Se mere
2. juni 2021Underskud på DKK 261.238 BRYDEBÆK GRUPPEN ApSBRYDEBÆK GRUPPEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Jacob Sigtenborg Iversen er medlem af direktionen.Se mere
16. juni 2020Overskud på DKK 38.177 BRYDEBÆK GRUPPEN ApSBRYDEBÆK GRUPPEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Jacob Sigtenborg Iversen er medlem af direktionen.Se mere
8. april 2019Underskud på DKK 79.780 BRYDEBÆK GRUPPEN ApSBRYDEBÆK GRUPPEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Jacob Sigtenborg Iversen er medlem af direktionen.Se mere
21. august 2018Ny branche: Finansielle holdingselskaberBRYDEBÆK GRUPPEN ApSTidligere branche: Køb og salg af egen fast ejendom. Jacob Sigtenborg Iversen er medlem af direktionen.Se mere
23. maj 2018Overskud på DKK 43.770 BRYDEBÆK GRUPPEN ApSBRYDEBÆK GRUPPEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Jacob Sigtenborg Iversen er medlem af direktionen.Se mere
22. maj 2018Jacob Sigtenborg Iversen træder ind i direktionenBRYDEBÆK GRUPPEN ApSJacob Sigtenborg Iversen træder ind i direktionen for BRYDEBÆK GRUPPEN ApS.Se mere
22. maj 2018AdresseændringBRYDEBÆK GRUPPEN ApSBRYDEBÆK GRUPPEN ApS flytter fra Fårvang til Tjele. Jacob Sigtenborg Iversen er medlem af direktionen.Se mere
1. oktober 2017Ændring i ejerkredsenBRYDEBÆK GRUPPEN ApSJacob Sigtenborg Iversen registreret som reel ejer af BRYDEBÆK GRUPPEN ApS.Se mere