16. septemberKim Fiskbæk Andreasen træder ind i bestyrelsenHELMS TMT-CENTRET A/SKim Fiskbæk Andreasen erstatter Mikkel Kokholm Jørgensen i bestyrelsen for HELMS TMT-CENTRET A/S efter en periode på 2 år. Jakob Kjær Helms ejer 50% af virksomheden.Se mere
23. februar · landbrugnet.dkÅben Maskinvej udvides fra seks til syvTil Åben Maskinvej planlægger vi ekstraordinære tilbud og kampagner, som kun vil findes disse dage, siger administrerende direktør Jakob Helms. Læs artikel
25. januarStiftelsePrecision Solutions ApSPrecision Solutions ApS stiftes i branchen engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Jakob Kjær Helms er medlem af direktionen.Se mere
12. oktober 2023 · Dagbladet LicitationenJysk maskinhandler på den grønne grenHelms, der sammen med broderen Jakob K. Helms kører virksomheden i dag, mens den ældre generation Kristian Helms, har trukket sig lidt i baggrunden, men fortsat er at finde i virksomheden. Læs artikel
27. september 2023 · Dagbladet Holstebro StruerOverskuddet stiger: Virksomhed i Mejrup fik millionoverskudFirmaet ledes af direktør Jakob Kjær Helms. Læs artikel
27. september 2023Overskud på DKK 12 mio.HELMS GROUP ApSHELMS GROUP ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2022 til 31. maj. Jakob Kjær Helms er medlem af direktionen.Se mere
27. september 2023Overskud på DKK 4,8 mio.JH HOLDING 2010 ApSJH HOLDING 2010 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2022 til 31. maj. Jakob Kjær Helms er medlem af direktionen.Se mere
27. september 2023Overskud på DKK 12 mio.HELMS TMT-CENTRET A/SHELMS TMT-CENTRET A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2022 til 31. maj. Jakob Kjær Helms ejer 50% af virksomheden.Se mere
26. september 2023Overskud på DKK 6.612 JA Ringsted ApSJA Ringsted ApS offentliggør regnskabet for perioden 2. december 2021 til 31. maj. Jakob Kjær Helms er medlem af direktionen.Se mere
26. september 2023Overskud på DKK 22.407 JA Marketing Management ApSJA Marketing Management ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2022 til 31. maj. Jakob Kjær Helms er medlem af direktionen.Se mere
15. september 2023AdresseændringJA Marketing Management ApSJA Marketing Management ApS flytter til ny adresse i Herning. Jakob Kjær Helms er medlem af direktionen.Se mere
14. september 2023Jakob Kjær Helms træder ind i direktionenJA Marketing Management ApSJakob Kjær Helms træder ind i direktionen for JA Marketing Management ApS.Se mere
14. september 2023Nyt navn: JA Marketing Management ApSMASKINNET ApSMASKINNET ApS skifter navn til JA Marketing Management ApS. Jakob Kjær Helms er medlem af direktionen.Se mere
15. maj 2023Ændring i ejerkredsenMASKINNET ApSJakob Kjær Helms registreret som reel ejer af MASKINNET ApS.Se mere
13. marts 2023 · MaskinteknikVejfest med maskiner og masser af besøgendeNogle kunder var tilmed i handelshumør, og vi underskrev handler på alt fra minigravere til en firkantsindpakker”, fortæller Helms TMT-Centrets administrerende direktør, Jakob Helms. Læs artikel
15. november 2022Ændring i ejerkredsenJA Ringsted ApSJakob Kjær Helms reducerer sit reelle ejerskab af JA Ringsted ApS.Se mere
26. september 2022 · Dagbladet Holstebro StruerOverskuddet stiger: Virksomhed i Mejrup fik millionoverskudVirksomheden ledes af direktør Jakob Kjær Helms. Læs artikel
26. september 2022Overskud på DKK 13 mio.HELMS GROUP ApSHELMS GROUP ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2021 til 31. maj. Jakob Kjær Helms er medlem af direktionen.Se mere
26. september 2022Overskud på DKK 4,4 mio.JH HOLDING 2010 ApSJH HOLDING 2010 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2021 til 31. maj. Jakob Kjær Helms er medlem af direktionen.Se mere
26. september 2022Overskud på DKK 13 mio.HELMS TMT-CENTRET A/SHELMS TMT-CENTRET A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2021 til 31. maj. Jakob Kjær Helms ejer 50% af virksomheden.Se mere