Copenhagen Gastro Projects Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 3. april 2023 til 31. december 2023. Jakob Mikkel Dyhr Hansen er medlem af bestyrelsen.
Gorms Pizza Fisketorvet ApS offentliggør regnskabet for perioden 3. april 2023 til 31. december 2023. Jakob Mikkel Dyhr Hansen er medlem af direktionen.
We Are Gorms Events & Catering ApS offentliggør regnskabet for perioden 4. april 2023 til 31. december 2023. Jakob Mikkel Dyhr Hansen er medlem af direktionen.
Gorms Pizza Tivoli Food Hall ApS offentliggør regnskabet for perioden 3. april 2023 til 31. december 2023. Jakob Mikkel Dyhr Hansen er medlem af direktionen.
JMH Invest I Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jakob Mikkel Dyhr Hansen er adm. direktør i virksomheden.
Alexander Johannes Staun-Rechnitzer forlader direktionen
HippoCorn ApS
Alexander Johannes Staun-Rechnitzer forlader direktionen for HippoCorn ApS efter en periode på 7 måneder. Jakob Mikkel Dyhr Hansen ejer 33,3% af virksomheden.