9. juliUnderskud på DKK 439.570 Levitate Technology ApSLevitate Technology ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. april 2023 til 31. marts. Jan Dall Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. juniOverskud på DKK 13.491 Stresslæge.dk ApSStresslæge.dk ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jan Dall Christensen ejer 25% af virksomheden.Se mere
23. majAdresseændringLevitate Technology ApSLevitate Technology ApS flytter fra Roskilde til Herlev. Jan Dall Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. aprilOverskud på DKK 22 mio.MEYENBURG & DALL HOLDING ApSMEYENBURG & DALL HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jan Dall Christensen er medlem af direktionen.Se mere
20. martsOverskud på DKK 207.109 JLI Holding 2023 ApSJLI Holding 2023 ApS offentliggør regnskabet for perioden 3. oktober 2023 til 31. december 2023. Jan Dall Christensen er medlem af direktionen.Se mere
20. martsOverskud på DKK 54.101 JLI Medarbejder Holding ApSJLI Medarbejder Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 25. oktober 2023 til 31. december 2023. Jan Dall Christensen er medlem af direktionen.Se mere
15. martsOverskud på DKK 7,5 mio.JLI VISION A/SJLI VISION A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jan Dall Christensen ejer 30,8% af virksomheden.Se mere
15. november 2023Eythor Ingi Bender træder ind i bestyrelsenLevitate Technology ApSEythor Ingi Bender træder ind i bestyrelsen for Levitate Technology ApS. Jan Dall Christensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
27. oktober 2023Ændring i ejerkredsenMEYENBURG & DALL HOLDING ApS2 nye personer registreret som reelle ejere af MEYENBURG & DALL HOLDING ApS. Jan Dall Christensen er medlem af direktionen.Se mere
26. oktober 2023Ændring i ejerkredsenJLI Holding 2023 ApSJørgen Dan Læssøe er ikke længere registreret som reel ejer af JLI Holding 2023 ApS. Jan Dall Christensen er medlem af direktionen.Se mere
26. oktober 2023Ændring i ejerkredsenJLI VISION A/SJan Dall Christensen reducerer sit reelle ejerskab af JLI VISION A/S.Se mere
25. oktober 2023StiftelseJLI Medarbejder Holding ApSJLI Medarbejder Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Jan Dall Christensen er medlem af direktionen.Se mere
3. oktober 2023StiftelseJLI Holding 2023 ApSJLI Holding 2023 ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Jan Dall Christensen er medlem af direktionen.Se mere
19. september 2023Underskud på DKK 2,3 mio.Levitate Technology ApSLevitate Technology ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. april 2022 til 31. marts. Jan Dall Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. juli 2023Lasse Werner Madsen træder ind i bestyrelsenLevitate Technology ApSLasse Werner Madsen træder ind i bestyrelsen for Levitate Technology ApS. Jan Dall Christensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
7. juli 2023Ændring i ejerkredsenLevitate Technology ApSLasse Werner Madsen reducerer sit reelle ejerskab af Levitate Technology ApS. Jan Dall Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. juli 2023AdresseændringStresslæge.dk ApSStresslæge.dk ApS flytter fra Farum til Millinge. Jan Dall Christensen ejer 25% af virksomheden.Se mere
28. april 2023 · Electronic SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerLED Ibond A/S Jan Dall Christensen er udtrådt af bestyrelsen hos LED Ibond A/S og LED Ibond International A/S (kilde: Læs artikel
24. april 2023Jan Dall Christensen forlader bestyrelsenLED iBond International A/SJan Dall Christensen forlader bestyrelsen for LED iBond International A/S efter en periode på 1 år.Se mere
24. april 2023Jan Dall Christensen forlader bestyrelsenLED IBOND A/SJan Dall Christensen forlader bestyrelsen for LED IBOND A/S efter en periode på 1 år.Se mere