Niels Leth-Espensen forlader bestyrelsen for AKTIESELSKABET JYDSKE-VESTKYSTEN efter en periode på 1 år. Jan Kamstrup Gade er fortsat medlem af bestyrelsen.
AKTIESELSKABET JYDSKE-VESTKYSTEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Jan Kamstrup Gade er medlem af bestyrelsen.
JYDSKE-VESTKYSTEN TRANSPORT- & DISTRIBUTIONSSELSKAB ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Jan Kamstrup Gade er medlem af bestyrelsen.
AKTIESELSKABET JYDSKE-VESTKYSTEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Jan Kamstrup Gade er medlem af bestyrelsen.
Niels Leth-Espensen erstatter Ole Scherfig i bestyrelsen for AKTIESELSKABET JYDSKE-VESTKYSTEN efter en periode på 10 år. Jan Kamstrup Gade er fortsat medlem af bestyrelsen.
Niels Leth-Espensen erstatter Ole Scherfig i bestyrelsen for JYDSKE-VESTKYSTEN TRANSPORT- & DISTRIBUTIONSSELSKAB ApS efter en periode på 4 måneder. Jan Kamstrup Gade er fortsat medlem af bestyrelsen.
Niels Leth-Espensen erstatter Ole Scherfig i bestyrelsen for JYDSKE-VESTKYSTEN K/S efter en periode på 10 år. Jan Kamstrup Gade er fortsat medlem af bestyrelsen.