30. augustOverskud på DKK 108.819 FEMERN BUSINESS PARK ApSFEMERN BUSINESS PARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Jan Lynge Pedersen ejer 41,9% af virksomheden.Se mere
25. juliUnderskud på DKK 3.002 Beautyfulgreens ApSBeautyfulgreens ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jan Lynge Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
15. juliUnderskud på DKK 5,6 mio.Bandholm Hotel Holding A/SBandholm Hotel Holding A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jan Lynge Pedersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. juliUnderskud på DKK 5,1 mio.Bandholm Badehotel A/SBandholm Badehotel A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jan Lynge Pedersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. juliNye navne i bestyrelsenBandholm Hotel Holding A/S3 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for Bandholm Hotel Holding A/S. Jan Lynge Pedersen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
29. majAdresseændringTSØ HOLDING A/STSØ HOLDING A/S flytter fra Køge til Maribo. Jan Lynge Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
28. majUdskiftning i bestyrelsenEURO-WORKERS A/S3 ændringer i bestyrelsen for EURO-WORKERS A/S. Jan Lynge Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
28. majUdskiftning i bestyrelsenEURO HOLDING 1 ApS3 ændringer i bestyrelsen for EURO HOLDING 1 ApS. Jan Lynge Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
28. majAnders Nordtorp Henriksen bliver ny bestyrelsesformandTEAM SYDHAVSØERNE A/SAnders Nordtorp Henriksen erstatter Carl Richard Christensen som bestyrelsesformand hos TEAM SYDHAVSØERNE A/S efter en periode på 21 år. Jan Lynge Pedersen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
28. majUdskiftning i bestyrelsenEuro-Cleaners A/S3 ændringer i bestyrelsen for Euro-Cleaners A/S. Jan Lynge Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
28. majAnders Nordtorp Henriksen træder ind i direktionenTSØ HOLDING A/SAnders Nordtorp Henriksen erstatter Carl Richard Christensen i direktionen for TSØ HOLDING A/S efter en periode på 10 år. Jan Lynge Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
16. majPeter Reich træder ind i bestyrelsenBandholm Hotel Holding A/SPeter Reich træder ind i bestyrelsen for Bandholm Hotel Holding A/S. Jan Lynge Pedersen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
16. aprilJan Lynge Pedersen træder ind i bestyrelsenTSØ HOLDING A/SJan Lynge Pedersen træder ind i bestyrelsen for TSØ HOLDING A/S.Se mere
18. martsOverskud på DKK 247.968 IMH EJENDOMME ApSIMH EJENDOMME ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jan Lynge Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
16. januarJan Lynge Pedersen forlader bestyrelsenRT 37 INVEST A/SJan Lynge Pedersen forlader bestyrelsen for RT 37 INVEST A/S efter en periode på 19 år.Se mere
5. januarOverskud på DKK 1,2 mio.CARGO SYD A/SCARGO SYD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jan Lynge Pedersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. december 2023Underskud på DKK 2,5 mio.BM STEEL CONSTRUCTION COPENHAGEN A/SBM STEEL CONSTRUCTION COPENHAGEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jan Lynge Pedersen ejer 25% af virksomheden.Se mere
22. december 2023Overskud på DKK 6,6 mio.EURO HOLDING 1 ApSEURO HOLDING 1 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jan Lynge Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
22. december 2023Overskud på DKK 7,0 mio.EURO-WORKERS A/SEURO-WORKERS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jan Lynge Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
20. december 2023Underskud på DKK 5.098 RT 37 INVEST A/SRT 37 INVEST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jan Lynge Pedersen er medlem af bestyrelsen.Se mere