Heimstaden Danmark Ejendomme A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Jan Magnus Nordholm er medlem af bestyrelsen.
Heimstaden Danmark Ejendomme A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Jan Magnus Nordholm er medlem af bestyrelsen.
Lars Patrik Hall erstatter Klaus Søgaard i direktionen for FREDENSBORG DANMARK A/S efter en periode på 4 dage. Jan Magnus Nordholm er medlem af bestyrelsen.