1. maj 2001Jan Nilsson forlader direktionenJAN NILSSON HOLDING ApSJan Nilsson forlader direktionen for JAN NILSSON HOLDING ApS efter en periode på 2 år.Se mere
1. maj 2001Jan Nilsson forlader direktionenRØNNING & NILSSON HOLDING ApSJan Nilsson forlader direktionen for RØNNING & NILSSON HOLDING ApS efter en periode på 2 år.Se mere
29. januar 2001Jan Nilsson forlader bestyrelsenFRAMFAB IT-CONSULTING A/SJan Nilsson forlader bestyrelsen for FRAMFAB IT-CONSULTING A/S efter en periode på 2 år.Se mere
10. juli 2000Regnskab for 1999 offentliggjortJAN NILSSON HOLDING ApSJAN NILSSON HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 28. juni 1999 til 31. december 1999. Jan Nilsson er medlem af direktionen.Se mere
10. juli 2000Regnskab for 1999 offentliggjortRØNNING & NILSSON HOLDING ApSRØNNING & NILSSON HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 30. juni 1999 til 31. december 1999. Jan Nilsson er medlem af direktionen.Se mere
6. juli 2000Regnskab for 1999 offentliggjortGUIDE CONSULT A/SGUIDE CONSULT A/S offentliggør regnskabet for perioden 5. juli 1999 til 31. december 1999. Jan Nilsson er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. december 1999AdresseændringGUIDE CONSULT A/SGUIDE CONSULT A/S flytter fra København Ø til København SV. Jan Nilsson er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. november 1999Ny branche: Ikke-finansielle holdingselskaberRØNNING & NILSSON HOLDING ApSTidligere branche: Uoplyst. Jan Nilsson er medlem af direktionen.Se mere
23. august 1999Nyt navn: GUIDE CONSULT A/SGUIDE CONSULTING A/SGUIDE CONSULTING A/S skifter navn til GUIDE CONSULT A/S. Jan Nilsson er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. juli 1999StiftelseGUIDE CONSULTING A/SGUIDE CONSULTING A/S stiftes i branchen udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Jan Nilsson er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. juni 1999StiftelseRØNNING & NILSSON HOLDING ApSRØNNING & NILSSON HOLDING ApS stiftes i branchen uoplyst. Jan Nilsson er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 1999StiftelseJAN NILSSON HOLDING ApSJAN NILSSON HOLDING ApS stiftes i branchen uoplyst. Jan Nilsson er medlem af direktionen.Se mere