9. januar 2015Jan Vejlø forlader direktionenEXPERT RADIO I SKIVE ApSJan Vejlø forlader direktionen for EXPERT RADIO I SKIVE ApS efter en periode på 7 år.Se mere
1. januar 2014Malene Toft Andersen træder ind i direktionenTSM ENTREPRISE ApSMalene Toft Andersen erstatter Jan Vejlø i direktionen for TSM ENTREPRISE ApS efter en periode på 5 år.Se mere
25. juni 2013Ny status: UNDER KONKURSEXPERT RADIO I SKIVE ApSTidligere status: Normal. Jan Vejlø er medlem af direktionen.Se mere
28. februar 2013Overskud på DKK 433.200 EXPERT RADIO I SKIVE ApSEXPERT RADIO I SKIVE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Jan Vejlø er medlem af direktionen.Se mere
28. februar 2013Overskud på DKK 215.100 VEJLØ INVEST ApSVEJLØ INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Jan Vejlø er medlem af direktionen.Se mere
16. marts 2012Regnskab for 2011 offentliggjortEXPERT RADIO I SKIVE ApSEXPERT RADIO I SKIVE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Jan Vejlø er medlem af direktionen.Se mere
16. marts 2012Regnskab for 2011 offentliggjortVEJLØ INVEST ApSVEJLØ INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Jan Vejlø er medlem af direktionen.Se mere
14. januar 2011Regnskab for 2010 offentliggjortEXPERT RADIO I SKIVE ApSEXPERT RADIO I SKIVE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Jan Vejlø er medlem af direktionen.Se mere
14. januar 2011Regnskab for 2010 offentliggjortVEJLØ INVEST ApSVEJLØ INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Jan Vejlø er medlem af direktionen.Se mere
27. januar 2010Regnskab for 2009 offentliggjortVEJLØ INVEST ApSVEJLØ INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 5. september 2008 til 30. september 2009. Jan Vejlø er medlem af direktionen.Se mere
27. januar 2010Regnskab for 2009 offentliggjortEXPERT RADIO I SKIVE ApSEXPERT RADIO I SKIVE ApS offentliggør regnskabet for perioden 18. juni 2008 til 30. september 2009. Jan Vejlø er medlem af direktionen.Se mere
5. september 2008StiftelseVEJLØ INVEST ApSVEJLØ INVEST ApS stiftes i branchen uoplyst. Jan Vejlø er medlem af direktionen.Se mere
7. august 2008Ny branche: Radio- og tv-forretningerEXPERT RADIO I SKIVE ApSTidligere branche: Uoplyst. Jan Vejlø er medlem af direktionen.Se mere
18. juni 2008StiftelseEXPERT RADIO I SKIVE ApSEXPERT RADIO I SKIVE ApS stiftes i branchen uoplyst. Jan Vejlø er medlem af direktionen.Se mere