31. majOverskud på DKK 5,3 mio.OTTO BRUUNS FONDOTTO BRUUNS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jane Anette Wickmann er medlem af direktionen.Se mere
12. juni 2023Overskud på DKK 1,2 mio.OTTO BRUUNS FONDOTTO BRUUNS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jane Anette Wickmann er medlem af direktionen.Se mere
2. september 2022AdresseændringOTTO BRUUNS FONDOTTO BRUUNS FOND flytter fra København Ø til Taastrup. Jane Anette Wickmann er medlem af direktionen.Se mere
24. august 2022Udskiftning i bestyrelsenOTTO BRUUNS FOND3 ændringer i bestyrelsen for OTTO BRUUNS FOND. Jane Anette Wickmann er medlem af direktionen.Se mere
19. maj 2022Overskud på DKK 11 mio.OTTO BRUUNS FONDOTTO BRUUNS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Jane Anette Wickmann er medlem af direktionen.Se mere
16. maj 2022Peer Meisner forlader bestyrelsenOTTO BRUUNS FONDPeer Meisner forlader bestyrelsen for OTTO BRUUNS FOND efter en periode på 5 år. Jane Anette Wickmann er medlem af direktionen.Se mere
29. november 2021 · FritidsmarkedetVandtætte ridebukser vinderBy Cavour har vundet 10.000 kr. sponsoreret af Otto Bruuns Fond og uddelt af Jane Wickmann, direktør i Otto Bruuns Fond, og pengene skal bruges på at videreudvikle virksomheden.Læs artikel
26. november 2021 · Via RitzauStuderende fra Aalborg vinder stor idékonkurrence ved Danish Entrepreneurship Festival 2021By Cavour har vundet 10.000 kr. sponsoreret af Otto Bruuns Fond og uddelt af Jane Wickmann, direktør i Otto Bruuns Fond, og pengene skal bruges på at videreudvikle virksomheden. Læs artikel
15. juni 2021Overskud på DKK 2,6 mio.OTTO BRUUNS FONDOTTO BRUUNS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Jane Anette Wickmann er medlem af direktionen.Se mere
4. juni 2020Overskud på DKK 7,3 mio.OTTO BRUUNS FONDOTTO BRUUNS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Jane Anette Wickmann er medlem af direktionen.Se mere
1. oktober 2019Jane Anette Wickmann træder ind i direktionenOTTO BRUUNS FONDJane Anette Wickmann træder ind i direktionen for OTTO BRUUNS FOND.Se mere
23. maj 2019Overskud på DKK 878.026 OTTO BRUUNS FONDOTTO BRUUNS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Jane Anette Wickmann er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. marts 2019AdresseændringOTTO BRUUNS FONDOTTO BRUUNS FOND flytter fra København K til København Ø. Jane Anette Wickmann er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. maj 2018Overskud på DKK 5,7 mio.OTTO BRUUNS FONDOTTO BRUUNS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Jane Anette Wickmann er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. september 2017AdresseændringOTTO BRUUNS FONDOTTO BRUUNS FOND flytter til ny adresse i København K. Jane Anette Wickmann er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. august 2017Peer Meisner træder ind i bestyrelsenOTTO BRUUNS FONDPeer Meisner træder ind i bestyrelsen for OTTO BRUUNS FOND. Jane Anette Wickmann er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
17. maj 2017Overskud på DKK 2,0 mio.OTTO BRUUNS FONDOTTO BRUUNS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Jane Anette Wickmann er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. marts 2017Jens Harpøth Zilstorff forlader bestyrelsenOTTO BRUUNS FONDJens Harpøth Zilstorff forlader bestyrelsen for OTTO BRUUNS FOND efter en periode på 6 år. Jane Anette Wickmann er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
26. maj 2016Overskud på DKK 491.566 OTTO BRUUNS FONDOTTO BRUUNS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Jane Anette Wickmann er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. maj 2015Overskud på DKK 11 mio.OTTO BRUUNS FONDOTTO BRUUNS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Jane Anette Wickmann er medlem af bestyrelsen.Se mere