Jannie Jørgensen har været i direktionen for MKJ VARDE ApS siden 2012 og er desuden direktør i UDLEJNINGSEJENDOMMEN MØBELVEJ 17 ApS og JB af 31/5 2024 ApS.
UDLEJNINGSEJENDOMMEN MØBELVEJ 17 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jannie Jørgensen er medlem af direktionen.
UDLEJNINGSEJENDOMMEN MØBELVEJ 17 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jannie Jørgensen er medlem af direktionen.
UDLEJNINGSEJENDOMMEN MØBELVEJ 17 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Jannie Jørgensen er medlem af direktionen.
UDLEJNINGSEJENDOMMEN MØBELVEJ 17 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Jannie Jørgensen er medlem af direktionen.