27. juniUnderskud på DKK 42.332 Carpe Diem Aalborg ApSCarpe Diem Aalborg ApS offentliggør regnskabet for perioden 23. november 2022 til 31. december 2023. Jannie Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
27. juniUnderskud på DKK 36.871 JMX Boligadministration ApSJMX Boligadministration ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jannie Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
26. oktober 2023Ny selskabsform: AnpartsselskabJMX Boligadministration ApSJMX Boligadministration A/S ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til JMX Boligadministration ApS. Jannie Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
24. oktober 2023Ændring i ejerkredsenCarpe Diem Aalborg ApSJannie Sørensen forøger sit reelle ejerskab af Carpe Diem Aalborg ApS.Se mere
24. oktober 2023AdresseændringCarpe Diem Aalborg ApSCarpe Diem Aalborg ApS flytter fra Nørresundby til Aalborg. Jannie Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
13. oktober 2023Nyt navn: Carpe Diem Aalborg ApSBar Dos Aalborg ApSBar Dos Aalborg ApS skifter navn til Carpe Diem Aalborg ApS. Jannie Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
13. oktober 2023Ny status: NORMALCarpe Diem Aalborg ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jannie Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
11. oktober 2023Jannie Sørensen træder ind i bestyrelsenBar Dos Aalborg ApSJannie Sørensen træder ind i bestyrelsen for Bar Dos Aalborg ApS.Se mere
11. oktober 2023Jannie Sørensen træder ind i direktionenBar Dos Aalborg ApSJannie Sørensen træder ind i direktionen for Bar Dos Aalborg ApS.Se mere
17. august 2023Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGBar Dos Aalborg ApSTidligere status: Normal. Jannie Sørensen ejer 25% af virksomheden.Se mere
17. juli 2023Underskud på DKK 443.689 JMX Boligadministration A/SJMX Boligadministration A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jannie Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
22. maj 2023Alexander Lindberg forlader bestyrelsenBar Dos Aalborg ApSAlexander Lindberg forlader bestyrelsen for Bar Dos Aalborg ApS efter en periode på 6 måneder. Jannie Sørensen ejer 25% af virksomheden.Se mere
22. maj 2023Alexander Lindberg forlader direktionenBar Dos Aalborg ApSAlexander Lindberg forlader direktionen for Bar Dos Aalborg ApS efter en periode på 6 måneder. Jannie Sørensen ejer 25% af virksomheden.Se mere
22. maj 2023Ændring i ejerkredsenBar Dos Aalborg ApSAlexander Lindberg er ikke længere registreret som reel ejer af Bar Dos Aalborg ApS. Jannie Sørensen ejer fortsat 25% af virksomheden.Se mere
1. maj 2023Nye navne i bestyrelsenJMX Boligadministration A/S2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for JMX Boligadministration A/S. Jannie Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
30. april 2023Johan Lorasch Seimann forlader bestyrelsenJMX Boligadministration A/SJohan Lorasch Seimann forlader bestyrelsen for JMX Boligadministration A/S efter en periode på 1 år. Jannie Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2023Jannie Sørensen træder ind i bestyrelsenJMX Boligadministration A/SJannie Sørensen træder ind i bestyrelsen for JMX Boligadministration A/S.Se mere
1. januar 2023Jannie Sørensen træder ind i direktionenJMX Boligadministration A/SJannie Sørensen erstatter Johan Lorasch Seimann i direktionen for JMX Boligadministration A/S efter en periode på 5 år.Se mere
1. januar 2023Ændring i ejerkredsenJMX Boligadministration A/SJannie Sørensen registreret som reel ejer af JMX Boligadministration A/S.Se mere
21. december 2022AdresseændringBar Dos Aalborg ApSBar Dos Aalborg ApS flytter fra Aalborg til Nørresundby. Jannie Sørensen ejer 25% af virksomheden.Se mere