6. maj 1998Jean-Paul Nollet forlader bestyrelsenHAIRONVILLE DANMARK A/SJean-Paul Nollet forlader bestyrelsen for HAIRONVILLE DANMARK A/S efter en periode på 10 år.Se mere
21. juni 1997Regnskab for 1996 offentliggjortHAIRONVILLE DANMARK A/SHAIRONVILLE DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Jean-Paul Nollet er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. august 1996Regnskab for 1995 offentliggjortHAIRONVILLE DANMARK A/SHAIRONVILLE DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Jean-Paul Nollet er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. februar 1996Paul Henri Mathieu Raick forlader bestyrelsenHAIRONVILLE DANMARK A/SPaul Henri Mathieu Raick forlader bestyrelsen for HAIRONVILLE DANMARK A/S efter en periode på 8 år. Jean-Paul Nollet er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
12. juli 1995Francois Marie Armand Louis Gayer forlader bestyrelsenHAIRONVILLE DANMARK A/SFrancois Marie Armand Louis Gayer forlader bestyrelsen for HAIRONVILLE DANMARK A/S efter en periode på 7 år. Jean-Paul Nollet er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
20. september 1993Michel Hosdain forlader bestyrelsenHAIRONVILLE DANMARK A/SMichel Hosdain forlader bestyrelsen for HAIRONVILLE DANMARK A/S efter en periode på 6 år. Jean-Paul Nollet er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
10. november 1990Nyt navn: HAIRONVILLE DANMARK A/SSFH DANMARK A/SSFH DANMARK A/S skifter navn til HAIRONVILLE DANMARK A/S. Jean-Paul Nollet er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. juni 1988Nyt navn: SFH DANMARK A/SA/S PSE NR. 2609A/S PSE NR. 2609 skifter navn til SFH DANMARK A/S. Jean-Paul Nollet er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. juni 1988Flere forlader bestyrelsenA/S PSE NR. 26093 medlemmer forlader bestyrelsen for A/S PSE NR. 2609. Jean-Paul Nollet er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
29. juni 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader direktionenA/S PSE NR. 2609Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader direktionen for A/S PSE NR. 2609 efter en periode på 4 måneder. Jean-Paul Nollet er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. marts 1988StiftelseA/S PSE NR. 2609A/S PSE NR. 2609 stiftes i branchen engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Jean-Paul Nollet er medlem af bestyrelsen.Se mere