14. april 2023 · Byens EjendomWSP henter afdelingschef med fortid hos Niras og DGEJens Bischoff er ny afdelingschef i Miljø Øst i WSP. Læs artikel
13. april 2023 · Dansk ByudviklingNy afdelingschef i WSPJens Bischoff er ny afdelingschef i Miljø Øst i WSP. Læs artikel
30. maj 2010Jens Bischoff forlader bestyrelsenORBICON LEIF HANSEN A/SJens Bischoff forlader bestyrelsen for ORBICON LEIF HANSEN A/S efter en periode på 2 år.Se mere
16. april 2010Regnskab for 2009 offentliggjortORBICON LEIF HANSEN A/SORBICON LEIF HANSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Jens Bischoff er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. januar 2010Nyt navn: ORBICON LEIF HANSEN A/SORBICON A/SORBICON A/S skifter navn til ORBICON LEIF HANSEN A/S. Jens Bischoff er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. marts 2009Regnskab for 2008 offentliggjortORBICON A/SORBICON A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Jens Bischoff er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. september 2008Jens Bischoff træder ind i bestyrelsenORBICON A/SJens Bischoff træder ind i bestyrelsen for ORBICON A/S.Se mere