29. januarOverskud på DKK 233.927 H C L HOLDING ApSH C L HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jens Ejnar Riis Ebbesen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
21. april 2023Ny status: NORMALH C L HOLDING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jens Ejnar Riis Ebbesen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
31. marts 2023Jens Ejnar Riis Ebbesen bliver adm. direktørH C L HOLDING ApSJens Ejnar Riis Ebbesen bliver adm. direktør i H C L HOLDING ApS.Se mere
21. marts 2023Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGH C L HOLDING ApSTidligere status: Normal. Jens Ejnar Riis Ebbesen ejer 100% af virksomheden.Se mere
15. februar 2023Underskud på DKK 44.194 H C L HOLDING ApSH C L HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jens Ejnar Riis Ebbesen ejer 100% af virksomheden.Se mere
11. februar 2022Overskud på DKK 358.804 H C L HOLDING ApSH C L HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Jens Ejnar Riis Ebbesen ejer 100% af virksomheden.Se mere
23. marts 2021Underskud på DKK 802.622 H C L HOLDING ApSH C L HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Jens Ejnar Riis Ebbesen ejer 100% af virksomheden.Se mere
5. marts 2020Overskud på DKK 134.073 H C L HOLDING ApSH C L HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Jens Ejnar Riis Ebbesen ejer 100% af virksomheden.Se mere
18. februar 2019Underskud på DKK 739.741 H C L HOLDING ApSH C L HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Jens Ejnar Riis Ebbesen ejer 100% af virksomheden.Se mere
19. februar 2018Overskud på DKK 287.078 H C L HOLDING ApSH C L HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Jens Ejnar Riis Ebbesen ejer 100% af virksomheden.Se mere
15. februar 2017Overskud på DKK 25.686 H C L HOLDING ApSH C L HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Jens Ejnar Riis Ebbesen ejer 100% af virksomheden.Se mere
11. marts 2016Underskud på DKK 56.939 H C L HOLDING ApSH C L HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Jens Ejnar Riis Ebbesen ejer 100% af virksomheden.Se mere
15. juni 2015Jens Ejnar Riis Ebbesen forlader bestyrelsenDANSK ÆDELMETAL A/SJens Ejnar Riis Ebbesen forlader bestyrelsen for DANSK ÆDELMETAL A/S efter en periode på 19 år.Se mere
25. marts 2015Overskud på DKK 617.190 H C L HOLDING ApSH C L HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Jens Ejnar Riis Ebbesen ejer 100% af virksomheden.Se mere
7. marts 2015Overskud på DKK 345.916 DANSK ÆDELMETAL A/SDANSK ÆDELMETAL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Jens Ejnar Riis Ebbesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. maj 2014Underskud på DKK 203.466 H C L HOLDING ApSH C L HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Jens Ejnar Riis Ebbesen ejer 100% af virksomheden.Se mere
2. maj 2014Underskud på DKK 1,3 mio.DANSK ÆDELMETAL A/SDANSK ÆDELMETAL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Jens Ejnar Riis Ebbesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. marts 2014Ny branche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseH C L HOLDING ApSTidligere branche: Uoplyst. Jens Ejnar Riis Ebbesen ejer 100% af virksomheden.Se mere
7. februar 2014Jens Ejnar Riis Ebbesen forlader bestyrelsenDANSK TANDFORSIKRING ADMINISTRATION ApSJens Ejnar Riis Ebbesen forlader bestyrelsen for DANSK TANDFORSIKRING ADMINISTRATION ApS efter en periode på 4 år.Se mere
5. februar 2014Underskud på DKK 1,9 mio.DANSK TANDFORSIKRING ADMINISTRATION ApSDANSK TANDFORSIKRING ADMINISTRATION ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Jens Ejnar Riis Ebbesen er medlem af bestyrelsen.Se mere