18. juliUnderskud på DKK 11.579 NV 42-44 ApSNV 42-44 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jens Jacob Aaes er adm. direktør i virksomheden.Se mere
17. juliUnderskud på DKK 23.517 NV 42-44 Holding ApSNV 42-44 Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jens Jacob Aaes er adm. direktør i virksomheden.Se mere
17. juliOverskud på DKK 1,0 mio.NG 35-37 Holding ApSNG 35-37 Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jens Jacob Aaes er adm. direktør i virksomheden.Se mere
17. juliOverskud på DKK 1,1 mio.NG 35-37 ApSNG 35-37 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jens Jacob Aaes er adm. direktør i virksomheden.Se mere
16. juliUnderskud på DKK 32.845 JJAA HOLDING ApSJJAA HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jens Jacob Aaes er medlem af direktionen.Se mere
12. juliUnderskud på DKK 14.694 Sportsmanagement ApSSportsmanagement ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jens Jacob Aaes er adm. direktør i virksomheden.Se mere
10. juliUnderskud på DKK 635.535 Vital Beats ApSVital Beats ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jens Jacob Aaes ejer 46,1% af virksomheden.Se mere
8. majUnderskud på DKK 286.424 ATLAS BIOGRAFERNE ApSATLAS BIOGRAFERNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jens Jacob Aaes er formand for bestyrelsen.Se mere
14. november 2023Thomas Vitting træder ind i bestyrelsenVital Beats ApSThomas Vitting erstatter Anders Riis Vestergaard Eg i bestyrelsen for Vital Beats ApS efter en periode på 1 år. Jens Jacob Aaes ejer 46,1% af virksomheden.Se mere
25. oktober 2023AdresseændringVital Beats ApSVital Beats ApS flytter til ny adresse i København K. Jens Jacob Aaes ejer 46,1% af virksomheden.Se mere
29. juni 2023Underskud på DKK 1,8 mio.JJAA HOLDING ApSJJAA HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jens Jacob Aaes er medlem af direktionen.Se mere
29. juni 2023Underskud på DKK 20.286 Sportsmanagement ApSSportsmanagement ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jens Jacob Aaes er adm. direktør i virksomheden.Se mere
19. juni 2023Underskud på DKK 2,3 mio.NG 35-37 Holding ApSNG 35-37 Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jens Jacob Aaes er adm. direktør i virksomheden.Se mere
19. juni 2023Underskud på DKK 2,0 mio.NG 35-37 ApSNG 35-37 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jens Jacob Aaes er adm. direktør i virksomheden.Se mere
19. juni 2023Underskud på DKK 75 NV 42-44 Holding ApSNV 42-44 Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jens Jacob Aaes er adm. direktør i virksomheden.Se mere
16. juni 2023Underskud på DKK 75 NV 42-44 ApSNV 42-44 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jens Jacob Aaes er adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. juni 2023Underskud på DKK 1,5 mio.Vital Beats ApSVital Beats ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jens Jacob Aaes ejer 46,1% af virksomheden.Se mere
25. maj 2023Emil Mark Nørholm forlader bestyrelsenATLAS BIOGRAFERNE ApSEmil Mark Nørholm forlader bestyrelsen for ATLAS BIOGRAFERNE ApS efter en periode på 12 år. Jens Jacob Aaes er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
17. maj 2023Underskud på DKK 783.135 ATLAS BIOGRAFERNE ApSATLAS BIOGRAFERNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jens Jacob Aaes er formand for bestyrelsen.Se mere
4. maj 2023Ændring i ejerkredsenVital Beats ApSJens Jacob Aaes reducerer sit reelle ejerskab af Vital Beats ApS.Se mere