15. november 2023Underskud på DKK 14.078 JOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
5. december 2022Underskud på DKK 338.926 JOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
3. december 2021Overskud på DKK 172.270 JOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
26. november 2020Underskud på DKK 66.279 JOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
30. oktober 2019Underskud på DKK 24.318 JOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
28. november 2018Underskud på DKK 77.906 JOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
13. november 2017Overskud på DKK 120.370 JOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
30. november 2016Underskud på DKK 104.148 JOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
30. november 2015Overskud på DKK 49.485 JOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
25. november 2014Overskud på DKK 234.002 JOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
11. december 2013Underskud på DKK 7.408 JOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
24. oktober 2013AdresseændringJOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS flytter til ny adresse i Bramming. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
1. december 2012Overskud på DKK 18.417 JOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
9. november 2011Regnskab for 2011 offentliggjortJOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
4. november 2010Regnskab for 2010 offentliggjortJOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
24. november 2009Regnskab for 2009 offentliggjortJOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
1. juni 2009Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.JOJ HOLDING ApSTidligere branche: Ikke-finansielle holdingselskaber. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
16. december 2008Regnskab for 2008 offentliggjortJOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
29. november 2007Regnskab for 2007 offentliggjortJOJ HOLDING ApSJOJ HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Jens Ove Jensen er medlem af direktionen.Se mere
1. marts 2007Jens Ove Jensen forlader direktionenJENS OVE JENSEN. TØMRER OG BYGNINGSSNEDKER ApSJens Ove Jensen forlader direktionen for JENS OVE JENSEN. TØMRER OG BYGNINGSSNEDKER ApS efter en periode på 15 år.Se mere