1. juni 2018Jens Pape Thomsen forlader bestyrelsenFonden Jyderup Bad.Jens Pape Thomsen forlader bestyrelsen for Fonden Jyderup Bad. efter en periode på 3 år.Se mere
1. maj 2018Overskud på DKK 78.364 Fonden Jyderup Bad.Fonden Jyderup Bad. offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Jens Pape Thomsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. maj 2017Overskud på DKK 455.389 Fonden Jyderup Bad.Fonden Jyderup Bad. offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Jens Pape Thomsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. april 2016Overskud på DKK 361.591 Fonden Jyderup Bad.Fonden Jyderup Bad. offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Jens Pape Thomsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. april 2016Nye navne i bestyrelsenFonden Jyderup Bad.2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for Fonden Jyderup Bad.. Jens Pape Thomsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
19. april 2016Kirsten Kallenbach forlader direktionenFonden Jyderup Bad.Kirsten Kallenbach forlader direktionen for Fonden Jyderup Bad. efter en periode på 1 år. Jens Pape Thomsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. maj 2015Overskud på DKK 307.163 Fonden Jyderup Bad.Fonden Jyderup Bad. offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Jens Pape Thomsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. december 2014StiftelseFonden Jyderup Bad.Fonden Jyderup Bad. stiftes i branchen drift af sportsanlæg. Jens Pape Thomsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. september 2013Jens Pape Thomsen forlader bestyrelsenA/S 01.07.2013Jens Pape Thomsen forlader bestyrelsen for A/S 01.07.2013 efter en periode på 2 år.Se mere
25. april 2013Overskud på DKK 111.778 A/S JYDERUP BADA/S JYDERUP BAD offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Jens Pape Thomsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. maj 2012Regnskab for 2011 offentliggjortA/S JYDERUP BADA/S JYDERUP BAD offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Jens Pape Thomsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. april 2012Torben Juul Grøndal træder ind i bestyrelsenA/S JYDERUP BADTorben Juul Grøndal erstatter Elise Bjerring i bestyrelsen for A/S JYDERUP BAD efter en periode på 5 år. Jens Pape Thomsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
17. maj 2011Benteahn May Rosenberg Josefsen forlader bestyrelsenA/S JYDERUP BADBenteahn May Rosenberg Josefsen forlader bestyrelsen for A/S JYDERUP BAD efter en periode på 7 år. Jens Pape Thomsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
29. april 2011Regnskab for 2010 offentliggjortA/S JYDERUP BADA/S JYDERUP BAD offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Jens Pape Thomsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. april 2011Jens Pape Thomsen træder ind i bestyrelsenA/S JYDERUP BADJens Pape Thomsen træder ind i bestyrelsen for A/S JYDERUP BAD.Se mere