8. august · wood-supply.dkSommerens nyheder fra bestyrelser og direktionerJeppe Brøgger Thomsen er indtrådt i direktionen og bestyrelsen hos Bo-Gulve A/S i stedet for Benny Hauge Thomsen, som er udnævnt som bestyrelsesformand. Læs artikel
7. august · retailnews.dkNyt fra bestyrelser og direktionerJeppe Brøgger Thomsen er indtrådt i direktionen og bestyrelsen hos Bo-Gulve A/S i stedet for Benny Hauge Thomsen, som er udnævnt som bestyrelsesformand. Læs artikel
7. juliOverskud på DKK 836.192 BO-GULVE A/SBO-GULVE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2023 til 30. april. Jeppe Brøgger Thomsen er medlem af direktionen.Se mere
5. juliOverskud på DKK 1,1 mio.JBT Holding ApSJBT Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2023 til 30. april. Jeppe Brøgger Thomsen er medlem af direktionen.Se mere
2. juliJeppe Brøgger Thomsen træder ind i bestyrelsenBO-GULVE A/SJeppe Brøgger Thomsen træder ind i bestyrelsen for BO-GULVE A/S.Se mere
2. juliJeppe Brøgger Thomsen træder ind i direktionenBO-GULVE A/SJeppe Brøgger Thomsen erstatter Benny Hauge Thomsen i direktionen for BO-GULVE A/S efter en periode på 18 år.Se mere
14. juni 2023Overskud på DKK 1,8 mio.BO-GULVE A/SBO-GULVE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Jeppe Brøgger Thomsen ejer 100% af virksomheden.Se mere
11. juni 2023Overskud på DKK 1,8 mio.JBT Holding ApSJBT Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Jeppe Brøgger Thomsen er medlem af direktionen.Se mere
7. juli 2022Overskud på DKK 2,1 mio.JBT Holding ApSJBT Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2021 til 30. april. Jeppe Brøgger Thomsen er medlem af direktionen.Se mere
6. juli 2022Overskud på DKK 2,2 mio.BO-GULVE A/SBO-GULVE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2021 til 30. april. Jeppe Brøgger Thomsen ejer 100% af virksomheden.Se mere
1. juli 2021Overskud på DKK 1,9 mio.BO-GULVE A/SBO-GULVE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2020 til 30. april. Jeppe Brøgger Thomsen ejer 100% af virksomheden.Se mere
30. juni 2021Overskud på DKK 1,9 mio.JBT Holding ApSJBT Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2020 til 30. april. Jeppe Brøgger Thomsen er medlem af direktionen.Se mere
30. juni 2021Ændring i ejerkredsenBO-GULVE A/SJeppe Brøgger Thomsen forøger sit reelle ejerskab af BO-GULVE A/S.Se mere
23. september 2020Overskud på DKK 470.073 JBT Holding ApSJBT Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2019 til 30. april. Jeppe Brøgger Thomsen er medlem af direktionen.Se mere
23. september 2020Overskud på DKK 1,3 mio.BO-GULVE A/SBO-GULVE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2019 til 30. april. Jeppe Brøgger Thomsen ejer 99% af virksomheden.Se mere
2. juli 2019Overskud på DKK 454.100 JBT Holding ApSJBT Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2018 til 30. april. Jeppe Brøgger Thomsen er medlem af direktionen.Se mere
2. juli 2019Overskud på DKK 745.841 BO-GULVE A/SBO-GULVE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2018 til 30. april. Jeppe Brøgger Thomsen ejer 99% af virksomheden.Se mere
28. august 2018Overskud på DKK 596.836 BO-GULVE A/SBO-GULVE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2017 til 30. april. Jeppe Brøgger Thomsen ejer 99% af virksomheden.Se mere
27. august 2018Overskud på DKK 453.190 JBT Holding ApSJBT Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. februar 2017 til 30. april. Jeppe Brøgger Thomsen er medlem af direktionen.Se mere
18. september 2017Maria Tolstrup Nielsen træder ind i bestyrelsenBO-GULVE A/SMaria Tolstrup Nielsen erstatter Lis Brøgger Thomsen i bestyrelsen for BO-GULVE A/S efter en periode på 2 år. Jeppe Brøgger Thomsen ejer 99% af virksomheden.Se mere