15. augustJan Aaboe Steinicke forlader bestyrelsenBJERREGAARD SIKKERHED A/SJan Aaboe Steinicke forlader bestyrelsen for BJERREGAARD SIKKERHED A/S efter en periode på 5 måneder. Jesper Glenn Fogtmann er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
21. juniUnderskud på DKK 417.281 Fogtmann Holding ApSFogtmann Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jesper Glenn Fogtmann er medlem af direktionen.Se mere
20. juniUnderskud på DKK 1,6 mio.FF HOLDING, TUSE NÆS ApSFF HOLDING, TUSE NÆS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jesper Glenn Fogtmann er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. aprilUnderskud på DKK 2,4 mio.Hørby Færgekro ApSHørby Færgekro ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jesper Glenn Fogtmann er medlem af direktionen.Se mere
25. martsOverskud på DKK 752.640 BJERREGAARD SIKKERHED A/SBJERREGAARD SIKKERHED A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jesper Glenn Fogtmann er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. martsJan Aaboe Steinicke træder ind i bestyrelsenBJERREGAARD SIKKERHED A/SJan Aaboe Steinicke træder ind i bestyrelsen for BJERREGAARD SIKKERHED A/S. Jesper Glenn Fogtmann er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. februarNye navne i bestyrelsenBJERREGAARD SIKKERHED A/S2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for BJERREGAARD SIKKERHED A/S. Jesper Glenn Fogtmann er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. februarFinn Fogtmann træder ind i direktionenBJERREGAARD SIKKERHED A/SFinn Fogtmann træder ind i direktionen for BJERREGAARD SIKKERHED A/S. Jesper Glenn Fogtmann er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. januarAllan Lauge Høi Jakobsen forlader direktionenBJERREGAARD SIKKERHED A/SAllan Lauge Høi Jakobsen forlader direktionen for BJERREGAARD SIKKERHED A/S efter en periode på 1 år. Jesper Glenn Fogtmann er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. juni 2023Underskud på DKK 3,9 mio.Hørby Færgekro ApSHørby Færgekro ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jesper Glenn Fogtmann er medlem af direktionen.Se mere
27. juni 2023Underskud på DKK 4,6 mio.FF HOLDING, TUSE NÆS ApSFF HOLDING, TUSE NÆS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jesper Glenn Fogtmann er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. maj 2023Underskud på DKK 2,7 mio.BJERREGAARD SIKKERHED A/SBJERREGAARD SIKKERHED A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jesper Glenn Fogtmann er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. maj 2023 · Wood SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerAll Wood ApS Thomas Jung Larsen er indtrådt i direktionen hos All Wood ApS i stedet for Jesper Glenn Fogtmann (kilde: Læs artikel
27. april 2023Underskud på DKK 255.170 Fogtmann Holding ApSFogtmann Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jesper Glenn Fogtmann er medlem af direktionen.Se mere
1. april 2023Thomas Jung Bukh Svenningsen træder ind i direktionenAll Wood ApSThomas Jung Bukh Svenningsen erstatter Jesper Glenn Fogtmann i direktionen for All Wood ApS efter en periode på 5 år.Se mere
1. april 2023Ændring i ejerkredsenAll Wood ApSJesper Glenn Fogtmann er ikke længere registreret som reel ejer af All Wood ApS.Se mere
31. marts 2023Underskud på DKK 166.938 All Wood ApSAll Wood ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jesper Glenn Fogtmann er medlem af direktionen.Se mere
1. november 2022Jesper Glenn Fogtmann træder ind i bestyrelsenBJERREGAARD SIKKERHED A/SJesper Glenn Fogtmann træder ind i bestyrelsen for BJERREGAARD SIKKERHED A/S.Se mere
1. november 2022Allan Lauge Høi Jakobsen træder ind i direktionenBJERREGAARD SIKKERHED A/SAllan Lauge Høi Jakobsen træder ind i direktionen for BJERREGAARD SIKKERHED A/S. Jesper Glenn Fogtmann er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. august 2022Jesper Glenn Fogtmann træder ind i direktionenHørby Færgekro ApSJesper Glenn Fogtmann erstatter Finn Fogtmann i direktionen for Hørby Færgekro ApS efter en periode på 1 år.Se mere