31. august 2022Jesper Göransson forlader bestyrelsenPeab Industri Danmark A/SJesper Göransson forlader bestyrelsen for Peab Industri Danmark A/S efter en periode på 3 år.Se mere
30. juni 2022Underskud på DKK 2,5 mio.Peab Industri Danmark A/SPeab Industri Danmark A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Jesper Göransson er formand for bestyrelsen.Se mere
14. juni 2021Underskud på DKK 7,0 mio.Peab Industri Danmark A/SPeab Industri Danmark A/S offentliggør regnskabet for perioden 27. november 2019 til 31. december 2020. Jesper Göransson er formand for bestyrelsen.Se mere
4. juni 2020AdresseændringPeab Industri Danmark A/SPeab Industri Danmark A/S flytter fra København Ø til Silkeborg. Jesper Göransson er formand for bestyrelsen.Se mere
28. november 2019Ny branche: Kombinerede administrationsserviceydelserPeab Industri Danmark A/STidligere branche: Ikke-finansielle holdingselskaber. Jesper Göransson er formand for bestyrelsen.Se mere
27. november 2019StiftelsePeab Industri Danmark A/SPeab Industri Danmark A/S stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Jesper Göransson er formand for bestyrelsen.Se mere