15. juliOverskud på DKK 118.356 Stjernholm Byg ApSStjernholm Byg ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jesper Stjernholm Olesen er medlem af direktionen.Se mere
15. juliOverskud på DKK 78.170 Stjernholm Owner ApSStjernholm Owner ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jesper Stjernholm Olesen er medlem af direktionen.Se mere
10. juli 2023Underskud på DKK 46.101 Stjernholm Owner ApSStjernholm Owner ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jesper Stjernholm Olesen er medlem af direktionen.Se mere
10. juli 2023Underskud på DKK 9.215 Stjernholm Byg ApSStjernholm Byg ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jesper Stjernholm Olesen er medlem af direktionen.Se mere
7. juli 2022Underskud på DKK 169.934 Stjernholm Byg ApSStjernholm Byg ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Jesper Stjernholm Olesen er medlem af direktionen.Se mere
7. juli 2022Underskud på DKK 201.247 Stjernholm Owner ApSStjernholm Owner ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Jesper Stjernholm Olesen er medlem af direktionen.Se mere
25. juni 2021Overskud på DKK 210.035 Stjernholm Byg ApSStjernholm Byg ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Jesper Stjernholm Olesen er medlem af direktionen.Se mere
25. juni 2021Overskud på DKK 218.045 Stjernholm Owner ApSStjernholm Owner ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Jesper Stjernholm Olesen er medlem af direktionen.Se mere
29. maj 2020Ny selskabsform: AnpartsselskabStjernholm Owner ApSStjernholm owner IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til Stjernholm Owner ApS. Jesper Stjernholm Olesen er medlem af direktionen.Se mere
28. maj 2020Overskud på DKK 74.101 Stjernholm owner IVSStjernholm owner IVS offentliggør regnskabet for perioden 19. marts 2019 til 31. december 2019. Jesper Stjernholm Olesen er medlem af direktionen.Se mere
25. maj 2020Overskud på DKK 73.643 Stjernholm Byg ApSStjernholm Byg ApS offentliggør regnskabet for perioden 2. april 2019 til 31. december 2019. Jesper Stjernholm Olesen er medlem af direktionen.Se mere
2. april 2019StiftelseStjernholm Byg ApSStjernholm Byg ApS stiftes i branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Jesper Stjernholm Olesen er medlem af direktionen.Se mere
19. marts 2019StiftelseStjernholm owner IVSStjernholm owner IVS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Jesper Stjernholm Olesen er medlem af direktionen.Se mere