31. december 2002Peter Alexander Kolmos Liokouras træder ind i direktionenOIKOS AF 01.02.2002 ApSPeter Alexander Kolmos Liokouras erstatter Jette Kolmos i direktionen for OIKOS AF 01.02.2002 ApS efter en periode på 11 måneder.Se mere
1. februar 2002StiftelseOIKOS AF 01.02.2002 ApSOIKOS AF 01.02.2002 ApS stiftes i branchen udlejning af erhvervsejendomme. Jette Kolmos er medlem af direktionen.Se mere
1. juli 2000Christos Vassilios Liokouras træder ind i direktionenEJENDOMSSELSKABET AF 15.07.1999 ApSChristos Vassilios Liokouras erstatter Jette Kolmos i direktionen for EJENDOMSSELSKABET AF 15.07.1999 ApS efter en periode på 8 måneder.Se mere
17. november 1999Ny branche: Udlejning af erhvervsejendommeEJENDOMSSELSKABET AF 15.07.1999 ApSTidligere branche: Anden udlejning af boliger. Jette Kolmos er medlem af direktionen.Se mere
1. november 1999Jette Kolmos træder ind i direktionenEJENDOMSSELSKABET AF 15.07.1999 ApSJette Kolmos træder ind i direktionen for EJENDOMSSELSKABET AF 15.07.1999 ApS.Se mere