11. septemberMichael Ezekiel Kapela træder ind i bestyrelsenE.ON PRODUKTION DANMARK A/SMichael Ezekiel Kapela erstatter Jette Larsen i bestyrelsen for E.ON PRODUKTION DANMARK A/S efter en periode på 1 år.Se mere
2. juliOverskud på DKK 2,2 mio.E.ON PRODUKTION DANMARK A/SE.ON PRODUKTION DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jette Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. juniJette Larsen træder ind i bestyrelsenE.ON Drive ApSJette Larsen træder ind i bestyrelsen for E.ON Drive ApS.Se mere
5. juniUnderskud på DKK 1.108 TL Holding Virum ApSTL Holding Virum ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jette Larsen er medlem af direktionen.Se mere
10. juli 2023Underskud på DKK 2,2 mio.E.ON PRODUKTION DANMARK A/SE.ON PRODUKTION DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jette Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. juni 2023Jette Larsen træder ind i bestyrelsenE.ON PRODUKTION DANMARK A/SJette Larsen træder ind i bestyrelsen for E.ON PRODUKTION DANMARK A/S.Se mere
27. maj 2023Underskud på DKK 643 TL Holding Virum ApSTL Holding Virum ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jette Larsen er medlem af direktionen.Se mere
14. juni 2022Underskud på DKK 11.860 TL Holding Virum ApSTL Holding Virum ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Jette Larsen er medlem af direktionen.Se mere
3. november 2021Jette Larsen forlader direktionenGourmetklub.dk ApSJette Larsen forlader direktionen for Gourmetklub.dk ApS efter en periode på 3 år.Se mere
3. november 2021Ændring i ejerkredsenGourmetklub.dk ApSJette Larsen er ikke længere registreret som reel ejer af Gourmetklub.dk ApS.Se mere
30. maj 2021Underskud på DKK 27.015 TL Holding Virum ApSTL Holding Virum ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Jette Larsen er medlem af direktionen.Se mere
29. maj 2021Overskud på DKK 894 Gourmetklub.dk ApSGourmetklub.dk ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Jette Larsen er medlem af direktionen.Se mere
29. maj 2021AdresseændringGourmetklub.dk ApSGourmetklub.dk ApS flytter til ny adresse i Virum. Jette Larsen er medlem af direktionen.Se mere
30. august 2020Underskud på DKK 1.420 TL Holding Virum ApSTL Holding Virum ApS offentliggør regnskabet for perioden 15. januar 2019 til 31. december 2019. Jette Larsen er medlem af direktionen.Se mere
22. maj 2020Overskud på DKK 74.520 Gourmetklub.dk ApSGourmetklub.dk ApS offentliggør regnskabet for perioden 7. februar 2019 til 31. december 2019. Jette Larsen er medlem af direktionen.Se mere
7. februar 2019StiftelseGourmetklub.dk ApSGourmetklub.dk ApS stiftes i branchen anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger. Jette Larsen er medlem af direktionen.Se mere
15. januar 2019StiftelseTL Holding Virum ApSTL Holding Virum ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Jette Larsen er medlem af direktionen.Se mere