21. februarBrian Videbæk forlader bestyrelsenLCD A/SBrian Videbæk forlader bestyrelsen for LCD A/S efter en periode på 12 år. Jette Lund Wistesen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
21. februarJesper Sahl Lystbæk træder ind i bestyrelsenGidana A/SJesper Sahl Lystbæk erstatter Brian Videbæk i bestyrelsen for Gidana A/S efter en periode på 8 år. Jette Lund Wistesen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
15. februarUnderskud på DKK 2,2 mio.Solveig A/SSolveig A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. februarUnderskud på DKK 375.011 Gidana A/SGidana A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. februarOverskud på DKK 73.364 LCD A/SLCD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
13. marts 2023Udskiftning i bestyrelsenSolveig A/S5 ændringer i bestyrelsen for Solveig A/S. Jette Lund Wistesen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
19. januar 2023Overskud på DKK 2,0 mio.LCD A/SLCD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. januar 2023Overskud på DKK 4,6 mio.Solveig A/SSolveig A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. januar 2023Overskud på DKK 1,5 mio.Gidana A/SGidana A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. januar 2022Overskud på DKK 846.357 Gidana A/SGidana A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. januar 2022Underskud på DKK 534.252 Solveig A/SSolveig A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. januar 2022Overskud på DKK 1,6 mio.LCD A/SLCD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. januar 2021Underskud på DKK 338.576 Solveig A/SSolveig A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. januar 2021Underskud på DKK 1,8 mio.LCD A/SLCD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. januar 2021Underskud på DKK 2,2 mio.Gidana A/SGidana A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. december 2019Overskud på DKK 1,3 mio.LCD A/SLCD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2018 til 31. juli. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. december 2019Underskud på DKK 534.443 Solveig A/SSolveig A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2018 til 31. juli. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. december 2019Overskud på DKK 801.686 Gidana A/SGidana A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2018 til 31. juli. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. marts 2019Ændring i ejerkredsenLCD A/SJes Hastrup Wistesen forøger sit reelle ejerskab af LCD A/S. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. januar 2019Ændring i ejerkredsenLCD A/SJes Hastrup Wistesen forøger sit reelle ejerskab af LCD A/S. Jette Lund Wistesen er medlem af bestyrelsen.Se mere