15. juliUnderskud på DKK 13 mio.Cary Group Denmark Holding A/SCary Group Denmark Holding A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. juniOverskud på DKK 3,9 mio.Ryds Bilglas A/SRyds Bilglas A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. juli 2023Overskud på DKK 1,6 mio.Ryds Bilglas A/SRyds Bilglas A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. juli 2023Overskud på DKK 2,1 mio.Cary Group Denmark Holding A/SCary Group Denmark Holding A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. marts 2023AdresseændringCary Group Denmark Holding A/SCary Group Denmark Holding A/S flytter fra Albertslund til Valby. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. november 2022Kenneth John Waagenes stopper som adm. direktørRyds Bilglas A/SKenneth John Waagenes stopper som adm. direktør i Ryds Bilglas A/S. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. november 2022Kenneth John Waagenes stopper som adm. direktørCary Group Denmark Holding A/SKenneth John Waagenes stopper som adm. direktør i Cary Group Denmark Holding A/S. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. november 2022Jan Olov Mats Gren træder ind i direktionenCary Group Denmark Holding A/SJan Olov Mats Gren træder ind i direktionen for Cary Group Denmark Holding A/S. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. november 2022Jan Olov Mats Gren træder ind i direktionenRyds Bilglas A/SJan Olov Mats Gren træder ind i direktionen for Ryds Bilglas A/S. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. juli 2022Overskud på DKK 1,2 mio.Ryds Bilglas A/SRyds Bilglas A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. juli 2022Regnskab for 2021 omgjortCary Group Denmark Holding A/SCary Group Denmark Holding A/S omgør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. juli 2022Overskud på DKK 138.519 Cary Group Denmark Holding A/SCary Group Denmark Holding A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. november 2021Nyt navn: Ryds Bilglas A/SDanGlas Autoglasservice A/SDanGlas Autoglasservice A/S skifter navn til Ryds Bilglas A/S. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. april 2021Underskud på DKK 3,0 mio.DanGlas Autoglasservice A/SDanGlas Autoglasservice A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. april 2021Overskud på DKK 2,0 mio.Cary Group Denmark Holding A/SCary Group Denmark Holding A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. marts 2021Nyt navn: Cary Group Denmark Holding A/SRyds Bilglas A/SRyds Bilglas A/S skifter navn til Cary Group Denmark Holding A/S. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. maj 2020AdresseændringRyds Bilglas A/SRyds Bilglas A/S flytter fra Valby til Albertslund. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. februar 2020Underskud på DKK 1,2 mio.Ryds Bilglas A/SRyds Bilglas A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. februar 2020Underskud på DKK 3,0 mio.DanGlas Autoglasservice A/SDanGlas Autoglasservice A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2018 til 31. december 2019. Joakim Rasiwala er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. april 2019Joakim Rasiwala træder ind i bestyrelsenDanGlas Autoglasservice A/SJoakim Rasiwala træder ind i bestyrelsen for DanGlas Autoglasservice A/S.Se mere