11. juliOverskud på DKK 2,6 mio.Junijo ApSJunijo ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2023 til 30. april. Johannes Bo Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
8. juliOverskud på DKK 1,1 mio.DSJ Ejendomme ApSDSJ Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2023 til 30. april. Johannes Bo Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
28. majOverskud på DKK 469.817 LMJ ApSLMJ ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Johannes Bo Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
14. majOverskud på DKK 3,0 mio.Xocolatl Christiansfeld ApSXocolatl Christiansfeld ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Johannes Bo Jakobsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. aprilNy branche: Udlejning af erhvervsejendommeDSJ Ejendomme ApSTidligere branche: Køb og salg af egen fast ejendom. Johannes Bo Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
3. aprilRegnskab for 2023 offentliggjortDSJ MALERGRUPPE A/SDSJ MALERGRUPPE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2023 til 31. december 2023. Johannes Bo Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
20. september 2023Udskiftning i bestyrelsenDSJ MALERGRUPPE A/S3 ændringer i bestyrelsen for DSJ MALERGRUPPE A/S. Johannes Bo Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
21. august 2023Overskud på DKK 34 mio.Junijo ApSJunijo ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Johannes Bo Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
11. august 2023 · Dagbladet LicitationenUdskiftninger i direktioner og bestyrelserElisabeth Rustad-Nilssen og Gjermund Söder Vegge er indtrådt i bestyrelsen hos Ganløse Malerfirma A/S i stedet for Ulrik Finne og Johannes Bo Jakobsen. Læs artikel
3. august 2023Johannes Bo Jakobsen forlader bestyrelsenMALERFIRMAET BUHR A/SJohannes Bo Jakobsen forlader bestyrelsen for MALERFIRMAET BUHR A/S efter en periode på 9 år.Se mere
3. august 2023Johannes Bo Jakobsen forlader bestyrelsenDSJ MALERGRUPPE A/SJohannes Bo Jakobsen forlader bestyrelsen for DSJ MALERGRUPPE A/S efter en periode på 20 år.Se mere
3. august 2023Johannes Bo Jakobsen forlader bestyrelsenENTREPRISEMALEREN A/SJohannes Bo Jakobsen forlader bestyrelsen for ENTREPRISEMALEREN A/S efter en periode på 8 måneder.Se mere
3. august 2023Johannes Bo Jakobsen forlader bestyrelsenMALERFIRMAET SANDER & DAM A/SJohannes Bo Jakobsen forlader bestyrelsen for MALERFIRMAET SANDER & DAM A/S efter en periode på 20 år.Se mere
3. august 2023Johannes Bo Jakobsen forlader bestyrelsenMALERFIRMAET TORBEN MADSEN A/SJohannes Bo Jakobsen forlader bestyrelsen for MALERFIRMAET TORBEN MADSEN A/S efter en periode på 8 måneder.Se mere
3. august 2023Johannes Bo Jakobsen forlader bestyrelsenGANLØSE MALERFIRMA A/SJohannes Bo Jakobsen forlader bestyrelsen for GANLØSE MALERFIRMA A/S efter en periode på 18 år.Se mere
3. august 2023Johannes Bo Jakobsen forlader bestyrelsenMALERFIRMAET RENÉ PALM ApSJohannes Bo Jakobsen forlader bestyrelsen for MALERFIRMAET RENÉ PALM ApS efter en periode på 8 måneder.Se mere
14. juli 2023Overskud på DKK 2,5 mio.DSJ Ejendomme ApSDSJ Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Johannes Bo Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
7. juli 2023Overskud på DKK 6,0 mio.DSJ MALERGRUPPE A/SDSJ MALERGRUPPE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Johannes Bo Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
6. juli 2023Overskud på DKK 465.801 MALERFIRMAET BUHR A/SMALERFIRMAET BUHR A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Johannes Bo Jakobsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. juli 2023Overskud på DKK 1,3 mio.GANLØSE MALERFIRMA A/SGANLØSE MALERFIRMA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Johannes Bo Jakobsen er medlem af bestyrelsen.Se mere