5. april 2016John Hjernø forlader direktionenJOH HOLDING ODENSE ApSJohn Hjernø forlader direktionen for JOH HOLDING ODENSE ApS efter en periode på 13 år.Se mere
18. januar 2016Underskud på DKK 154.302 JOH HOLDING ODENSE ApSJOH HOLDING ODENSE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. John Hjernø er medlem af direktionen.Se mere
17. februar 2015Underskud på DKK 180.897 JOH HOLDING ODENSE ApSJOH HOLDING ODENSE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. John Hjernø er medlem af direktionen.Se mere
11. marts 2014Underskud på DKK 230.623 JOH HOLDING ODENSE ApSJOH HOLDING ODENSE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. John Hjernø er medlem af direktionen.Se mere
6. marts 2013Underskud på DKK 174.995 JOH HOLDING ODENSE ApSJOH HOLDING ODENSE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. John Hjernø er medlem af direktionen.Se mere
28. januar 2012Regnskab for 2011 offentliggjortJOH HOLDING ODENSE ApSJOH HOLDING ODENSE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. John Hjernø er medlem af direktionen.Se mere
31. marts 2011Regnskab for 2010 offentliggjortJOH HOLDING ODENSE ApSJOH HOLDING ODENSE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. John Hjernø er medlem af direktionen.Se mere
21. maj 2010Regnskab for 2009 offentliggjortJOH HOLDING ODENSE ApSJOH HOLDING ODENSE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. John Hjernø er medlem af direktionen.Se mere
4. december 2009Ny branche: Ikke-finansielle holdingselskaberJOH HOLDING ODENSE ApSTidligere branche: Uoplyst. John Hjernø er medlem af direktionen.Se mere
13. maj 2009Regnskab for 2008 offentliggjortJOH HOLDING ODENSE ApSJOH HOLDING ODENSE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. John Hjernø er medlem af direktionen.Se mere
27. april 2009John Hjernø forlader bestyrelsenHjernø Værktøjsfabrik A/SJohn Hjernø forlader bestyrelsen for Hjernø Værktøjsfabrik A/S efter en periode på 23 år.Se mere
3. juni 2008Regnskab for 2007 offentliggjortHjernø Værktøjsfabrik A/SHjernø Værktøjsfabrik A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. John Hjernø er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. maj 2008Regnskab for 2007 offentliggjortJOH HOLDING ODENSE ApSJOH HOLDING ODENSE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. John Hjernø er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Fremstilling af håndværktøjHjernø Værktøjsfabrik A/STidligere branche: Fremstilling af støbeforme. John Hjernø er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. juni 2007Regnskab for 2006 offentliggjortJOH HOLDING ODENSE ApSJOH HOLDING ODENSE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. John Hjernø er medlem af direktionen.Se mere
11. maj 2007Regnskab for 2006 offentliggjortHjernø Værktøjsfabrik A/SHjernø Værktøjsfabrik A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. John Hjernø er medlem af bestyrelsen.Se mere
9. juni 2006Regnskab for 2005 offentliggjortHjernø Værktøjsfabrik A/SHjernø Værktøjsfabrik A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. John Hjernø er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. maj 2006Regnskab for 2005 offentliggjortJOH HOLDING ODENSE ApSJOH HOLDING ODENSE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. John Hjernø er medlem af direktionen.Se mere
15. februar 2006Aage Agergaard bliver adm. direktørHjernø Værktøjsfabrik A/SAage Agergaard bliver adm. direktør i Hjernø Værktøjsfabrik A/S. John Hjernø er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. december 2005Nyt navn: Hjernø Værktøjsfabrik A/SHJERNØ MASKIN- OG VÆRKTØJSFABRIK A/SHJERNØ MASKIN- OG VÆRKTØJSFABRIK A/S skifter navn til Hjernø Værktøjsfabrik A/S. John Hjernø er medlem af bestyrelsen.Se mere