17. juni 1997Johnny Sven Cliff Nielsen forlader bestyrelsenDEFA A/SJohnny Sven Cliff Nielsen forlader bestyrelsen for DEFA A/S efter en periode på 9 år.Se mere
19. marts 1997Regnskab for 1996 offentliggjortDEFA A/SDEFA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. juli 1996Regnskab for 1995 offentliggjortDEFA A/SDEFA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. juli 1995Anton Bernt Johan Hundtofte forlader bestyrelsenDEFA A/SAnton Bernt Johan Hundtofte forlader bestyrelsen for DEFA A/S efter en periode på 7 år. Johnny Sven Cliff Nielsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
26. juli 1995Lise Norstrand forlader direktionenDEFA A/SLise Norstrand forlader direktionen for DEFA A/S efter en periode på 7 år. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. juni 1995Poul Henning Thornberg træder ind i bestyrelsenDEFA A/SPoul Henning Thornberg træder ind i bestyrelsen for DEFA A/S. Johnny Sven Cliff Nielsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. september 1994Palle Ulstrup træder ind i direktionenDEFA A/SPalle Ulstrup træder ind i direktionen for DEFA A/S. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. december 1990Palle Mose forlader direktionenDEFA A/SPalle Mose forlader direktionen for DEFA A/S efter en periode på 2 år. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. december 1989Flere forlader bestyrelsenDEFA A/S3 medlemmer forlader bestyrelsen for DEFA A/S. Johnny Sven Cliff Nielsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
21. december 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader direktionenDEFA A/SPer Emil Hasselbalch Stakemann forlader direktionen for DEFA A/S efter en periode på 1 år. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. december 1988Nyt navn: DEFA A/SA/S PSE 10 NR. 1506A/S PSE 10 NR. 1506 skifter navn til DEFA A/S. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. august 1988StiftelseA/S PSE 10 NR. 1506A/S PSE 10 NR. 1506 stiftes i branchen anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed. Johnny Sven Cliff Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere