20. december 2004Jon Palmason forlader bestyrelsenSPC HOLDINGS A/SJon Palmason forlader bestyrelsen for SPC HOLDINGS A/S efter en periode på 4 år.Se mere
3. november 2004Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGSPC HOLDINGS A/STidligere status: Normal. Jon Palmason er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. juni 2004Regnskab for 2003 offentliggjortSPC HOLDINGS A/SSPC HOLDINGS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Jon Palmason er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. juni 2004Skuli Thorvaldsson forlader bestyrelsenSPC HOLDINGS A/SSkuli Thorvaldsson forlader bestyrelsen for SPC HOLDINGS A/S efter en periode på 3 måneder. Jon Palmason er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
8. marts 2004Udskiftning i bestyrelsenSPC HOLDINGS A/S3 ændringer i bestyrelsen for SPC HOLDINGS A/S. Jon Palmason er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
24. september 2003Ny branche: Ikke-finansielle holdingselskaberSPC HOLDINGS A/STidligere branche: Finansielle holdingselskaber. Jon Palmason er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. juli 2003Regnskab for 2002 offentliggjortSPC HOLDINGS A/SSPC HOLDINGS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Jon Palmason er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. august 2002Thorarinn Hjörtur Ævarsson træder ind i direktionenSPC HOLDINGS A/SThorarinn Hjörtur Ævarsson erstatter Birgir Thor Bieltvedt i direktionen for SPC HOLDINGS A/S efter en periode på 2 år. Jon Palmason er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. juni 2002Regnskab for 2001 offentliggjortSPC HOLDINGS A/SSPC HOLDINGS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Jon Palmason er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. juni 2002Jon Palmason forlader bestyrelsenTHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/SJon Palmason forlader bestyrelsen for THE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/S efter en periode på 6 år.Se mere
13. marts 2002Claus Lindholm-Olsen forlader bestyrelsenTHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/SClaus Lindholm-Olsen forlader bestyrelsen for THE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/S efter en periode på 1 år. Jon Palmason er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
13. marts 2002Claus Lindholm-Olsen forlader bestyrelsenSPC HOLDINGS A/SClaus Lindholm-Olsen forlader bestyrelsen for SPC HOLDINGS A/S efter en periode på 2 år. Jon Palmason er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
10. juli 2001Regnskab for 2000 offentliggjortTHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/STHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Jon Palmason er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. juli 2001Regnskab for 2000 offentliggjortSPC HOLDINGS A/SSPC HOLDINGS A/S offentliggør regnskabet for perioden 24. juni 2000 til 31. december 2000. Jon Palmason er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. februar 2001Udskiftning i bestyrelsenTHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/S4 ændringer i bestyrelsen for THE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/S. Jon Palmason er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
21. december 2000Ny branche: Finansielle holdingselskaberSPC HOLDINGS A/STidligere branche: Uoplyst. Jon Palmason er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. december 2000Claus Lindholm-Olsen træder ind i bestyrelsenTHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/SClaus Lindholm-Olsen træder ind i bestyrelsen for THE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/S. Jon Palmason er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
6. september 2000Claus Lindholm-Olsen træder ind i bestyrelsenSPC HOLDINGS A/SClaus Lindholm-Olsen træder ind i bestyrelsen for SPC HOLDINGS A/S. Jon Palmason er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
13. juli 2000Regnskab for 1999 offentliggjortTHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/STHE SCANDINAVIAN PIZZA COMPANY A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Jon Palmason er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. juni 2000StiftelseSPC HOLDINGS A/SSPC HOLDINGS A/S stiftes i branchen uoplyst. Jon Palmason er medlem af bestyrelsen.Se mere