31. december 2000Jonas Bøe forlader direktionenMOBY DICK POSTORDRER ApSJonas Bøe forlader direktionen for MOBY DICK POSTORDRER ApS efter en periode på 3 år.Se mere
10. juli 2000Regnskab for 1999 offentliggjortMOBY DICK POSTORDRER ApSMOBY DICK POSTORDRER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Jonas Bøe er medlem af direktionen.Se mere
2. juli 1999Regnskab for 1998 offentliggjortMOBY DICK POSTORDRER ApSMOBY DICK POSTORDRER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Jonas Bøe er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 1998StiftelseMOBY DICK POSTORDRER ApSMOBY DICK POSTORDRER ApS stiftes i branchen engroshandel med tekstiler. Jonas Bøe er medlem af direktionen.Se mere