24. juniStiftelseRePort ApSRePort ApS stiftes i branchen computerprogrammering. Jonas Elkjær Jensen er medlem af direktionen.Se mere
3. januarOverskud på DKK 95.896 BygningsEftersyn ApSBygningsEftersyn ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Jonas Elkjær Jensen er medlem af direktionen.Se mere
3. januarOverskud på DKK 91.996 EJJ Holding ApSEJJ Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Jonas Elkjær Jensen er medlem af direktionen.Se mere
26. december 2022Overskud på DKK 25.052 BygningsEftersyn ApSBygningsEftersyn ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2021 til 30. juni. Jonas Elkjær Jensen er medlem af direktionen.Se mere
23. december 2022Underskud på DKK 3.510 EJJ Holding ApSEJJ Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2021 til 30. juni. Jonas Elkjær Jensen er medlem af direktionen.Se mere
1. juni 2021StiftelseEJJ Holding ApSEJJ Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Jonas Elkjær Jensen er medlem af direktionen.Se mere
1. juni 2021StiftelseBygningsEftersyn ApSBygningsEftersyn ApS stiftes i branchen anden teknisk rådgivning. Jonas Elkjær Jensen er medlem af direktionen.Se mere
15. april 2014Jonas Elkjær Jensen forlader direktionenEJJ HOLDING ApSJonas Elkjær Jensen forlader direktionen for EJJ HOLDING ApS efter en periode på 12 måneder.Se mere
6. februar 2014Jonas Elkjær Jensen forlader direktionenÅRSLEV TØMRERFORRETNING ApSJonas Elkjær Jensen forlader direktionen for ÅRSLEV TØMRERFORRETNING ApS efter en periode på 9 måneder.Se mere
1. februar 2014Ændring i ejerkredsenÅRSLEV TØMRERFORRETNING ApS2 nye personer registreret som reelle ejere af ÅRSLEV TØMRERFORRETNING ApS. Jonas Elkjær Jensen er medlem af direktionen.Se mere
9. november 2013Overskud på DKK 146.475 ÅRSLEV TØMRERFORRETNING ApSÅRSLEV TØMRERFORRETNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Jonas Elkjær Jensen er medlem af direktionen.Se mere
1. maj 2013StiftelseEJJ HOLDING ApSEJJ HOLDING ApS stiftes i branchen uoplyst. Jonas Elkjær Jensen er medlem af direktionen.Se mere
29. april 2013Jonas Elkjær Jensen træder ind i direktionenÅRSLEV TØMRERFORRETNING ApSJonas Elkjær Jensen træder ind i direktionen for ÅRSLEV TØMRERFORRETNING ApS.Se mere