Energy Systems DK ApS stiftes i branchen anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation. Jonathan Manalili Helø Oversø er adm. direktør i virksomheden.
JOOV Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jonathan Manalili Helø Oversø er adm. direktør i virksomheden.
Irene Damgaard erstatter Karsten Sørensen i bestyrelsen for DANE CHARTERING ApS efter en periode på 2 år. Jonathan Manalili Helø Oversø er fortsat medlem af bestyrelsen.
JOOV Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jonathan Manalili Helø Oversø er adm. direktør i virksomheden.
JOOV Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 7. januar 2021 til 31. december 2021. Jonathan Manalili Helø Oversø er adm. direktør i virksomheden.
Karsten Sørensen erstatter Svend Andersen som bestyrelsesformand hos DANE CHARTERING ApS efter en periode på 13 år. Jonathan Manalili Helø Oversø er fortsat medlem af bestyrelsen.
Kristian Munk Prier erstatter Karsten Sørensen i direktionen for DANE CHARTERING ApS efter en periode på 45 år. Jonathan Manalili Helø Oversø er medlem af bestyrelsen.