4. september 2006Lars Birkeland træder ind i bestyrelsenNomeco A/SLars Birkeland erstatter Juha Antero Koponen i bestyrelsen for Nomeco A/S efter en periode på 4 år.Se mere
2. maj 2006Regnskab for 2006 offentliggjortNomeco A/SNomeco A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. februar 2005 til 31. januar. Juha Antero Koponen er næstformand for bestyrelsen.Se mere
21. april 2005Regnskab for 2005 offentliggjortNomeco A/SNomeco A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. februar 2004 til 31. januar. Juha Antero Koponen er næstformand for bestyrelsen.Se mere
12. april 2005Udskiftning i bestyrelsenNomeco A/S3 ændringer i bestyrelsen for Nomeco A/S. Juha Antero Koponen er fortsat næstformand i bestyrelsen.Se mere
5. juli 2004Regnskab for 2004 offentliggjortNomeco A/SNomeco A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. januar. Juha Antero Koponen er næstformand for bestyrelsen.Se mere
14. marts 2003Regnskab for 2002 offentliggjortNomeco A/SNomeco A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Juha Antero Koponen er næstformand for bestyrelsen.Se mere
25. februar 2003Lone Irene Jonsen træder ind i bestyrelsenNomeco A/SLone Irene Jonsen træder ind i bestyrelsen for Nomeco A/S. Juha Antero Koponen er fortsat næstformand i bestyrelsen.Se mere
26. august 2002Juha Antero Koponen træder ind i bestyrelsenNomeco A/SJuha Antero Koponen erstatter Pekka Juhani Laitasalo i bestyrelsen for Nomeco A/S efter en periode på 1 år.Se mere
20. august 2002Juha Antero Koponen forlader bestyrelsenPERKINELMER DANMARK A/SJuha Antero Koponen forlader bestyrelsen for PERKINELMER DANMARK A/S efter en periode på 12 måneder.Se mere
4. juli 2002Regnskab for 2001 offentliggjortPERKINELMER DANMARK A/SPERKINELMER DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Juha Antero Koponen er formand for bestyrelsen.Se mere
11. marts 2002Kauko Olavi Lamminpää træder ind i bestyrelsenPERKINELMER DANMARK A/SKauko Olavi Lamminpää erstatter Erik Buseth i bestyrelsen for PERKINELMER DANMARK A/S efter en periode på 7 måneder. Juha Antero Koponen er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
11. marts 2002Kauko Olavi Lamminpää træder ind i direktionenPERKINELMER DANMARK A/SKauko Olavi Lamminpää erstatter Gerardus Franciscus de Reuver i direktionen for PERKINELMER DANMARK A/S efter en periode på 7 måneder. Juha Antero Koponen er formand for bestyrelsen.Se mere
22. august 2001Juha Antero Koponen træder ind i bestyrelsenPERKINELMER DANMARK A/SJuha Antero Koponen træder ind i bestyrelsen for PERKINELMER DANMARK A/S.Se mere
22. august 2001Gerardus Franciscus de Reuver træder ind i direktionenPERKINELMER DANMARK A/SGerardus Franciscus de Reuver erstatter Kauko Olavi Lamminpaa i direktionen for PERKINELMER DANMARK A/S efter en periode på 6 måneder. Juha Antero Koponen er formand for bestyrelsen.Se mere
22. august 2001AdresseændringPERKINELMER DANMARK A/SPERKINELMER DANMARK A/S flytter til ny adresse i Allerød. Juha Antero Koponen er formand for bestyrelsen.Se mere