9. november 2009Julian Oggel forlader bestyrelsenAAAS AF 8. NOVEMBER 2009 A/SJulian Oggel forlader bestyrelsen for AAAS AF 8. NOVEMBER 2009 A/S efter en periode på 1 måned.Se mere
8. november 2009Nyt navn: AAAS AF 8. NOVEMBER 2009 A/SAIR ALPHA AIRCRAFT SALES A/SAIR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S skifter navn til AAAS AF 8. NOVEMBER 2009 A/S. Julian Oggel er formand for bestyrelsen.Se mere
1. oktober 2009Julian Oggel træder ind i bestyrelsenAIR ALPHA AIRCRAFT SALES A/SJulian Oggel træder ind i bestyrelsen for AIR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S.Se mere
1. oktober 2009Jesper Andersen bliver adm. direktørAIR ALPHA AIRCRAFT SALES A/SJesper Andersen erstatter Bjarne Jorsal som adm. direktør i AIR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S. Julian Oggel er formand for bestyrelsen.Se mere