22. augustJulius Værnes Iversen forlader direktionenFunct ApSJulius Værnes Iversen forlader direktionen for Funct ApS efter en periode på 2 år.Se mere
22. augustNy status: UNDER TVANGSOPLØSNINGFunct ApSTidligere status: Normal. Julius Værnes Iversen ejer 100% af virksomheden.Se mere
20. juniUnderskud på DKK 98.899 INTROOUTRO ApSINTROOUTRO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
20. juniOverskud på DKK 57.618 HENJU Holding ApSHENJU Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
28. aprilAdresseændringTableau ApSTableau ApS flytter til ny adresse i København K. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
12. aprilNyt navn: INTROOUTRO ApSPRD AGENCY ApSPRD AGENCY ApS skifter navn til INTROOUTRO ApS. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
6. martsAdresseændringBB Blomster Elmegade ApSBB Blomster Elmegade ApS flytter fra København K til Hellerup. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
6. martsAdresseændringBB Blomster ApSBB Blomster ApS flytter fra København K til Hellerup. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
6. martsAdresseændringBB Blomster Hellerup ApSBB Blomster Hellerup ApS flytter fra København K til Hellerup. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
6. martsAdresseændringBB Blomster Østerbro ApSBB Blomster Østerbro ApS flytter fra København K til København Ø. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
6. martsAdresseændringBB Blomster Holding ApSBB Blomster Holding ApS flytter fra København K til Hellerup. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
12. februarAdresseændringBB Blomster Værnedamsvej ApSBB Blomster Værnedamsvej ApS flytter fra København K til København V. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
11. januarOverskud på DKK 329.222 BB Blomster Hellerup ApSBB Blomster Hellerup ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
11. januarOverskud på DKK 17.560 Tableau ApSTableau ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
11. januarOverskud på DKK 376.593 BB Blomster Holding ApSBB Blomster Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
11. januarUnderskud på DKK 6.823 BB Blomster Elmegade ApSBB Blomster Elmegade ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
11. januarUnderskud på DKK 102.471 BB Blomster Værnedamsvej ApSBB Blomster Værnedamsvej ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
11. januarOverskud på DKK 170.840 BB Blomster Østerbro ApSBB Blomster Østerbro ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
11. januarOverskud på DKK 12.487 BB Blomster ApSBB Blomster ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Julius Værnes Iversen er medlem af direktionen.Se mere
12. september 2023 · Danske Kunsthåndværkere & DesignereFremtiden lander på Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2023Fra kunsthåndværk til NFT i meta-universet I årets fagjury sidder k urator Anne Thomasen, Julius Værnes Iversen, indehaver af TABLEAU, keramiker Hilda Piazzolla fra Galleri Peach Corner samt kurator og skribent Charlotte Jul. Læs artikel